Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Sascha Purket (bis 30.06.2012) | 04.11.1969 | ||||
Trainer | |||||
Roland Seitz (bis 18.03.2014) | 01.10.1964 | ||||
Co-Trainer | |||||
Rudi Thömmes (bis 30.06.2014) | 17.12.1968 | ||||
Torwart | |||||
1 | André Poggenborg (bis 30.06.2012) | 17.09.1983 | |||
12 | Andreas Lengsfeld (bis 30.06.2011) | 16.05.1986 | |||
19 | Phillipp Basquit (ab 05.03.2011) (bis 30.06.2012) | 27.02.1991 | |||
25 | Nicolas Bach (bis 31.12.2010) | 08.03.1991 | |||
Abwehr | |||||
2 | Torge Hollmann (ab 16.07.2010) (bis 30.06.2016) | 28.01.1982 | |||
3 | Thomas Drescher (bis 30.06.2012) | 24.11.1978 | |||
4 | Johannes Kühne (bis 30.06.2011) | 02.05.1988 | |||
5 | Josef Cinar (bis 30.06.2011) | 22.01.1984 | |||
8 | Stefan Kohler (bis 30.06.2011) | 18.05.1984 | |||
15 | Fabian Zittlau (bis 08.01.2015) | 22.06.1990 | |||
20 | Michael Dingels (bis 30.06.2017) | 04.01.1986 | |||
32 | Cataldo Cozza (ab 01.08.2010) (bis 30.06.2012) | 13.04.1985 | |||
Mittelfeld | |||||
Allmir Ademi (bis 30.06.2011) | 13.10.1984 | ||||
Sebastian Ting (bis 30.06.2011) | 31.01.1989 | ||||
Thomas Riedl (bis 21.01.2011) | 18.06.1976 | ||||
6 | Jeremy Karikari (ab 29.01.2011) (bis 30.06.2012) | 23.07.1987 | |||
7 | Thomas Kraus (bis 30.06.2012) | 05.04.1987 | |||
8 | Andreas Anicic (bis 30.06.2011) | 29.10.1984 | |||
10 | Piero Saccone (bis 30.06.2011) | 21.10.1983 | |||
11 | Olivier Mvondo (bis 30.06.2011) | 21.11.1989 | |||
13 | Thomas Kempny (bis 29.02.2012) | 25.04.1988 | |||
16 | Maximilian Bachl-Staudinger (bis 31.01.2012) | 01.12.1990 | |||
18 | Florian Heck (bis 30.06.2011) | 19.04.1991 | |||
21 | Fahrudin Kudozović (ab 31.01.2011) (bis 30.06.2014) | 10.10.1984 | |||
23 | Alban Meha (bis 30.06.2011) | 26.04.1986 | |||
24 | Tolgay Asma (bis 30.06.2012) | 18.12.1986 | |||
Sturm | |||||
9 | Julian Bidon (bis 30.06.2011) | 22.10.1990 | |||
9 | Lukas Mössner (ab 03.09.2010) (bis 30.06.2011) | 14.03.1984 | |||
17 | Tim Eckstein (bis 30.06.2011) | 12.06.1991 | |||
27 | Nico Patschinski (bis 31.01.2011) | 08.11.1976 | |||
28 | Ahmet Kulabas (ab 01.01.2011) (bis 30.06.2012) | 08.10.1987 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 15.08.2010 16:00 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |