Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Ronny Zeiß (bis 30.06.2014) | 19.10.1971 | ||||
Trainer | |||||
Claus-Dieter Wollitz (bis 07.12.2011) | 19.07.1965 | ||||
Co-Trainer | |||||
Markus Feldhoff (bis 08.12.2011) | 29.08.1974 | ||||
Torwart | |||||
1 | Thorsten Kirschbaum (bis 30.06.2013) | 20.04.1987 | |||
12 | Rene Renno (ab 15.07.2010) (bis 30.06.2014) | 19.02.1979 | |||
30 | Marvin Gladrow (bis 30.06.2013) | 10.04.1990 | |||
31 | Julien Latendresse-Levesque (ab 01.01.2011) (bis 30.06.2013) | 27.02.1991 | |||
Abwehr | |||||
3 | Kolja Afriyie (bis 21.07.2011) | 06.04.1982 | |||
4 | Adam Straith (bis 29.01.2012) | 11.09.1990 | |||
5 | Robert Zickert (bis 30.06.2011) | 23.03.1990 | |||
7 | Takahito Soma (bis 30.06.2011) | 10.12.1981 | |||
15 | Alexander Bittroff (bis 30.06.2014) | 19.09.1988 | |||
17 | Daniel Ziebig (bis 31.12.2012) | 21.01.1983 | |||
21 | Uwe Hünemeier (bis 30.06.2013) | 09.01.1986 | |||
25 | Markus Brzenska (bis 30.06.2012) | 25.05.1984 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Nils Miatke (bis 30.06.2011) | 30.01.1990 | |||
8 | Roger (bis 30.06.2011) | 10.08.1985 | |||
10 | Daniel Adlung (ab 03.08.2010) (bis 30.06.2013) | 01.10.1987 | |||
11 | Markus Obernosterer (bis 30.06.2011) | 14.04.1990 | |||
13 | Julian Börner (bis 30.06.2014) | 21.01.1991 | |||
16 | Marco Kurth (bis 30.01.2012) | 18.08.1978 | |||
18 | Marc-André Kruska (bis 30.06.2013) | 29.06.1987 | |||
20 | Jiayi Shao (bis 30.06.2011) | 10.04.1980 | |||
22 | Heiko Schwarz (bis 30.06.2011) | 23.08.1989 | |||
24 | Rok Kronaveter (ab 04.08.2010) (bis 30.06.2012) | 07.12.1986 | |||
28 | Clemens Fandrich (bis 05.01.2013) | 10.01.1991 | |||
29 | Dennis Sørensen (bis 30.06.2013) | 24.05.1981 | |||
32 | Leonardo Bittencourt (ab 16.04.2011) (bis 30.06.2012) | 19.12.1993 | |||
34 | Jules Reimerink (bis 11.07.2012) | 30.09.1989 | |||
Sturm | |||||
Adi (bis 30.06.2011) | 15.12.1985 | ||||
9 | Emil Jula (bis 30.06.2011) | 03.01.1980 | |||
14 | Sergiu Radu (bis 19.01.2011) | 10.08.1977 | |||
19 | Marc-Philipp Zimmermann (bis 30.06.2011) | 22.03.1990 | |||
23 | Velimir Jovanović (bis 28.07.2011) | 25.08.1987 | |||
26 | Nils Petersen (bis 30.06.2011) | 06.12.1988 | |||
27 | Maxim Banaskiewicz (bis 30.06.2012) | 17.06.1992 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 15.08.2010 14:30 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 26.10.2010 20:30 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 22.12.2010 19:00 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 26.01.2011 19:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 01.03.2011 20:30 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |