Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Zdenko Miletić (bis 30.06.2014) | 23.04.1968 | ||||
Trainer | |||||
Jos Luhukay (bis 30.06.2012) | 13.06.1963 | ||||
Co-Trainer | |||||
Rob Reekers (bis 30.06.2012) | 07.05.1966 | ||||
Markus Gellhaus (bis 30.06.2012) | 09.06.1970 | ||||
Torwart | |||||
1 | Simon Jentzsch (bis 30.06.2013) | 04.05.1976 | |||
30 | Mohamed Amsif (bis 30.06.2014) | 07.02.1989 | |||
37 | Ioannis Gelios (bis 30.06.2015) | 24.04.1992 | |||
Abwehr | |||||
2 | Paul Verhaegh (bis 06.08.2017) | 01.09.1983 | |||
3 | Gibril Sankoh (bis 06.02.2013) | 15.05.1983 | |||
4 | Dominik Reinhardt (bis 30.06.2015) | 19.12.1984 | |||
5 | Uwe Möhrle (bis 31.12.2011) | 03.12.1979 | |||
6 | Jonas De Roeck (bis 30.06.2012) | 20.12.1979 | |||
17 | Marcel de Jong (bis 28.01.2015) | 15.10.1986 | |||
18 | Jan-Ingwer Callsen-Bracker (ab 01.01.2011) (bis 14.01.2018) | 23.09.1984 | |||
19 | Stefan Buck (bis 22.07.2010) | 03.09.1980 | |||
22 | Lukas Sinkiewicz (ab 22.07.2010) (bis 30.06.2011) | 09.10.1985 | |||
34 | Benjamin Woltmann (bis 30.06.2011) | 07.06.1990 | |||
Mittelfeld | |||||
7 | Hajime Hosogai (ab 01.01.2011) (bis 30.06.2012) | 10.06.1986 | |||
8 | Axel Bellinghausen (bis 30.06.2012) | 17.05.1983 | |||
10 | Daniel Baier (bis 23.07.2020) | 18.05.1984 | |||
13 | Tobias Werner (bis 02.08.2016) | 19.07.1985 | |||
14 | Kees Kwakman (ab 30.08.2010) (bis 30.06.2011) | 10.06.1983 | |||
16 | Ibrahima Traoré (bis 30.06.2011) | 21.04.1988 | |||
18 | Goran Šukalo (bis 26.08.2010) | 24.08.1981 | |||
19 | Sören Bertram (ab 19.08.2010) (bis 30.06.2011) | 05.06.1991 | |||
20 | Marcel Ndjeng (bis 30.06.2012) | 06.05.1982 | |||
23 | Andrew Sinkala (bis 30.06.2012) | 18.06.1979 | |||
24 | Daniel Brinkmann (bis 30.06.2012) | 29.01.1986 | |||
28 | Moritz Leitner (ab 01.01.2011) (bis 30.06.2011) | 08.12.1992 | |||
29 | Moritz Nebel (bis 30.06.2013) | 25.09.1991 | |||
32 | Thomas Rudolph (bis 30.06.2011) | 20.02.1989 | |||
33 | Daniel Framberger (bis 30.06.2011) | 27.05.1990 | |||
Sturm | |||||
7 | Edmond Kapllani (bis 30.08.2010) | 31.07.1982 | |||
9 | Torsten Oehrl (bis 30.06.2013) | 07.01.1986 | |||
11 | Nando Rafael (bis 30.06.2012) | 10.01.1984 | |||
27 | Michael Thurk (bis 01.01.2012) | 28.05.1976 | |||
36 | Stephan Hain (bis 30.06.2013) | 27.09.1988 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 14.08.2010 19:30 Uhr |
1 : 3 i.E. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 26.10.2010 19:00 Uhr |
2 : 4 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 21.12.2010 20:30 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |