Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Klaus-Peter Nemet (bis 30.06.2011) | 09.12.1953 | ||||
Trainer | |||||
Holger Stanislawski (bis 30.06.2011) | 26.09.1969 | ||||
Co-Trainer | |||||
André Trulsen (bis 30.06.2011) | 28.05.1965 | ||||
Torwart | |||||
1 | Benedikt Pliquett (bis 01.09.2013) | 20.12.1984 | |||
25 | Mathias Hain (bis 30.06.2011) | 31.12.1972 | |||
26 | Thomas Kessler (bis 30.06.2011) | 20.01.1986 | |||
34 | Arvid Schenk (bis 30.06.2012) | 28.07.1989 | |||
Abwehr | |||||
2 | Florian Lechner (bis 30.06.2011) | 03.03.1981 | |||
3 | Hauke Brückner (ab 23.02.2011) (bis 30.06.2011) | 29.02.1980 | |||
4 | Fabio Morena (bis 30.06.2012) | 19.03.1980 | |||
5 | Carlos Zambrano (bis 16.08.2012) | 10.07.1989 | |||
6 | Bastian Oczipka (bis 30.06.2011) | 12.01.1989 | |||
11 | Ralph Gunesch (bis 30.01.2012) | 02.09.1983 | |||
14 | Marcel Eger (bis 30.06.2011) | 23.03.1983 | |||
16 | Markus Thorandt (bis 30.06.2015) | 01.04.1981 | |||
24 | Carsten Rothenbach (bis 30.06.2012) | 03.09.1980 | |||
27 | Jan-Philipp Kalla (bis 30.06.2020) | 06.08.1986 | |||
28 | Moritz Volz (bis 30.06.2011) | 21.01.1983 | |||
32 | Davidson Drobo-Ampem (bis 30.01.2011) | 26.03.1988 | |||
Mittelfeld | |||||
8 | Florian Bruns (bis 30.06.2013) | 21.08.1979 | |||
10 | Charles Takyi (bis 30.06.2012) | 12.11.1984 | |||
12 | Timo Schultz (bis 30.06.2011) | 26.08.1977 | |||
17 | Fabian Boll (bis 30.06.2014) | 16.06.1979 | |||
18 | Max Kruse (bis 30.06.2012) | 19.03.1988 | |||
20 | Matthias Lehmann (bis 30.06.2011) | 28.05.1983 | |||
22 | Fin Bartels (bis 30.06.2014) | 07.02.1987 | |||
25 | Petar Filipović (ab 09.04.2011) (bis 30.06.2012) | 14.09.1990 | |||
30 | Dennis Daube (bis 30.06.2012) | 11.07.1989 | |||
33 | Mathias Hinzmann (bis 30.06.2011) | 02.01.1984 | |||
Sturm | |||||
7 | Rouwen Hennings (bis 12.01.2012) | 28.08.1987 | |||
9 | Marius Ebbers (bis 30.06.2013) | 04.01.1978 | |||
13 | Gerald Asamoah (bis 30.06.2011) | 03.10.1978 | |||
19 | Richard Sukuta-Pasu (bis 30.06.2011) | 24.06.1990 | |||
23 | Deniz Naki (bis 30.06.2012) | 09.07.1989 | |||
29 | Nils Pichinot (bis 30.01.2011) | 29.08.1989 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 14.08.2010 15:30 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |