Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Sven Köhler (bis 30.08.2015) | 24.02.1966 | ||||
Co-Trainer | |||||
Dieter Strozniak (bis 30.06.2014) | 14.01.1955 | ||||
Torwart | |||||
1 | Jürgen Rittenauer (bis 30.06.2013) | 18.05.1986 | |||
13 | Darko Horvat (bis 30.06.2013) | 19.05.1973 | |||
Abwehr | |||||
2 | Jan Beneš (bis 30.06.2013) | 24.10.1982 | |||
3 | Christoph Klippel (bis 30.06.2011) | 02.11.1986 | |||
5 | Patrick Mouaya (bis 30.06.2016) | 06.07.1984 | |||
8 | David Sieber (bis 30.06.2011) | 22.02.1987 | |||
15 | Christian Kamalla (bis 30.06.2011) | 17.03.1983 | |||
16 | Martin Fiebiger (bis 30.06.2011) | 30.01.1991 | |||
17 | Nico Kanitz (bis 30.06.2013) | 13.05.1980 | |||
25 | Benjamin Knaack (bis 30.06.2011) | 15.10.1990 | |||
26 | Tom Butzmann (bis 30.06.2011) | 04.12.1990 | |||
Mittelfeld | |||||
4 | Steve Finke (bis 30.06.2012) | 24.11.1987 | |||
6 | Toni Lindenhahn (bis 30.06.2021) | 15.11.1990 | |||
7 | Marco Stier (bis 30.06.2012) | 26.03.1984 | |||
14 | Philip Schubert (bis 30.06.2011) | 10.01.1988 | |||
20 | Telmo Teixeira (bis 30.06.2011) | 17.02.1988 | |||
22 | Marco Hartmann (bis 30.06.2013) | 25.02.1988 | |||
23 | Benjamin Boltze (bis 30.06.2012) | 24.06.1986 | |||
24 | Ronny Hebestreit (bis 30.06.2011) | 09.01.1975 | |||
27 | Pavel David (bis 30.06.2012) | 17.10.1978 | |||
Sturm | |||||
9 | Thomas Neubert (bis 30.06.2011) | 14.11.1980 | |||
10 | Selim Aydemir (bis 30.06.2011) | 26.10.1990 | |||
11 | Alen Lekavski (ab 07.10.2010) (bis 30.06.2011) | 27.02.1989 | |||
16 | Dennis Mast (ab 01.03.2011) (bis 30.06.2013) | 15.02.1992 | |||
18 | Angelo Hauk (bis 30.06.2011) | 28.07.1984 | |||
28 | Markus Müller (bis 30.06.2011) | 22.05.1988 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 15.08.2010 17:30 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 27.10.2010 19:00 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |