Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Jörg Sievers (bis 30.06.2014) | 22.09.1965 | ||||
Trainer | |||||
Mirko Slomka (bis 27.12.2013) | 12.09.1967 | ||||
Co-Trainer | |||||
Nestor El Maestro (bis 27.12.2013) | 25.03.1983 | ||||
Norbert Düwel (bis 30.06.2013) | 05.01.1968 | ||||
Torwart | |||||
1 | Florian Fromlowitz (bis 30.06.2011) | 02.07.1986 | |||
14 | Markus Miller (bis 30.06.2015) | 08.04.1982 | |||
20 | Ron-Robert Zieler (bis 30.06.2011) | 12.02.1989 | |||
Abwehr | |||||
4 | Emanuel Pogatetz (bis 30.06.2012) | 16.01.1983 | |||
5 | Mario Eggimann (bis 30.06.2013) | 24.01.1981 | |||
6 | Steven Cherundolo (bis 30.06.2014) | 19.02.1979 | |||
15 | Constant Djakpa (bis 30.06.2011) | 17.10.1986 | |||
19 | Christian Schulz (bis 30.06.2016) | 01.04.1983 | |||
21 | Karim Haggui (bis 30.06.2011) | 20.01.1984 | |||
31 | Tim Hofmann (bis 30.06.2011) | 09.06.1988 | |||
35 | Christopher Avevor (bis 16.08.2012) | 11.02.1992 | |||
37 | Felix Burmeister (bis 30.06.2011) | 09.03.1990 | |||
Mittelfeld | |||||
3 | Leon Andreasen (bis 30.06.2011) | 23.04.1983 | |||
7 | Sérgio da Silva Pinto (bis 30.06.2013) | 16.10.1980 | |||
8 | Altin Lala (bis 30.06.2012) | 18.11.1975 | |||
16 | DaMarcus Beasley (ab 30.08.2010) (bis 30.06.2011) | 24.05.1982 | |||
17 | Moritz Stoppelkamp (bis 30.06.2012) | 11.12.1986 | |||
22 | Valdet Rama (bis 25.02.2011) | 20.11.1987 | |||
23 | Sofian Chahed (bis 30.06.2013) | 18.04.1983 | |||
26 | Henrik Ernst (bis 30.06.2011) | 02.09.1986 | |||
28 | Lars Stindl (bis 30.06.2014) | 26.08.1988 | |||
30 | Carlitos (bis 30.06.2011) | 06.09.1982 | |||
33 | Manuel Schmiedebach (bis 30.06.2012) | 05.12.1988 | |||
34 | Konstantin Rausch (bis 30.06.2013) | 15.03.1990 | |||
36 | Willi Evseev (bis 30.11.2010) | 14.02.1992 | |||
Sturm | |||||
9 | Mike Hanke (bis 31.12.2010) | 05.11.1983 | |||
11 | Didier Ya Konan (bis 30.06.2014) | 22.05.1984 | |||
13 | Jan Schlaudraff (bis 30.06.2015) | 18.07.1983 | |||
25 | Mohammed Abdellaoue (ab 17.08.2010) (bis 30.06.2013) | 23.10.1985 | |||
32 | Mikael Forssell (bis 30.06.2011) | 15.03.1981 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 14.08.2010 19:30 Uhr |
5 : 4 i.E. |
Schema Vergleich |