Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Christian Fiedler (bis 30.06.2013) | 27.03.1975 | ||||
Trainer | |||||
Markus Babbel (bis 18.12.2011) | 08.09.1972 | ||||
Co-Trainer | |||||
Rainer Widmayer (bis 18.12.2011) | 02.04.1967 | ||||
Torwart | |||||
1 | Maikel Aerts (bis 30.06.2012) | 26.06.1976 | |||
21 | Sascha Burchert (bis 30.06.2014) | 30.10.1989 | |||
31 | Marco Sejna (bis 30.06.2011) | 20.03.1972 | |||
34 | Richard Strebinger (ab 12.12.2010) (bis 30.06.2012) | 14.02.1993 | |||
Abwehr | |||||
2 | Christian Lell (bis 30.06.2012) | 29.08.1984 | |||
4 | Roman Hubník (bis 02.09.2013) | 06.06.1984 | |||
5 | Andre Mijatović (bis 30.06.2012) | 03.12.1979 | |||
6 | Christoph Janker (bis 30.01.2015) | 14.02.1985 | |||
14 | Sebastian Neumann (bis 30.06.2012) | 18.02.1991 | |||
22 | Kaká (bis 26.01.2011) | 16.05.1981 | |||
24 | Shervin Radjabali-Fardi (bis 31.12.2010) | 17.05.1991 | |||
27 | Alfredo Morales (bis 30.06.2013) | 12.05.1990 | |||
Mittelfeld | |||||
3 | Lewan Kobiaschwili (bis 30.06.2014) | 10.07.1977 | |||
7 | Daniel Beichler (ab 19.07.2010) (bis 27.01.2011) | 13.10.1988 | |||
8 | Pál Dardai (bis 30.06.2011) | 16.03.1976 | |||
10 | Raffael (bis 26.07.2012) | 28.03.1985 | |||
12 | Ronny (bis 31.08.2016) | 11.05.1986 | |||
15 | Sascha Bigalke (bis 30.06.2011) | 08.01.1990 | |||
18 | Peter Niemeyer (ab 09.08.2010) (bis 03.08.2015) | 22.11.1983 | |||
20 | Patrick Ebert (bis 30.06.2012) | 17.03.1987 | |||
23 | Fanol Perdedaj (bis 02.09.2012) | 16.07.1991 | |||
25 | Lennart Hartmann (bis 30.06.2011) | 03.04.1991 | |||
26 | Nico Schulz (bis 18.08.2015) | 01.04.1993 | |||
28 | Fabian Lustenberger (bis 30.06.2019) | 02.05.1988 | |||
29 | Marvin Knoll (ab 05.12.2010) (bis 30.06.2011) | 05.12.1990 | |||
30 | Andreas Neuendorf (ab 10.12.2010) (bis 30.06.2011) | 09.02.1975 | |||
44 | Gojko Kačar (bis 22.07.2010) | 26.01.1987 | |||
Sturm | |||||
9 | Adrián Ramos (bis 30.06.2013) | 22.01.1986 | |||
13 | Nikita Rukavytsya (bis 30.08.2012) | 22.06.1987 | |||
16 | Rob Friend (bis 30.08.2011) | 23.01.1981 | |||
17 | Waleri Domowtschijski (bis 30.06.2011) | 05.10.1986 | |||
19 | Pierre-Michel Lasogga (bis 01.09.2013) | 15.12.1991 | |||
35 | Marco Djuricin (ab 19.08.2010) (bis 30.06.2011) | 12.12.1992 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 14.08.2010 15:30 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 26.10.2010 19:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |