Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Peter Gadinger (bis 27.03.2012) | 06.07.1956 | ||||
Trainer | |||||
Rainer Scharinger (ab 02.03.2011) (bis 30.10.2011) | 04.03.1967 | ||||
Uwe Rapolder (ab 22.11.2010) (bis 01.03.2011) | 29.05.1958 | ||||
Markus Kauczinski (ab 01.11.2010) (bis 21.11.2010) | 20.02.1970 | ||||
Markus Schupp (bis 31.10.2010) | 07.01.1966 | ||||
Co-Trainer | |||||
Karl-Heinz Emig (bis 30.06.2011) | 29.06.1962 | ||||
Torwart | |||||
1 | Jean-François Kornetzky (bis 17.01.2011) | 28.07.1982 | |||
29 | Kristian Nicht (bis 30.06.2011) | 03.04.1982 | |||
32 | Luis Robles (bis 30.06.2011) | 11.05.1984 | |||
37 | Mathias Moritz (bis 30.06.2011) | 21.02.1988 | |||
Abwehr | |||||
2 | Matthias Zimmermann (bis 30.06.2011) | 16.06.1992 | |||
3 | Stefan Müller (bis 30.06.2012) | 09.11.1988 | |||
5 | Christian Demirtas (bis 30.06.2011) | 25.05.1984 | |||
11 | Andreas Schäfer (bis 30.06.2011) | 05.02.1983 | |||
23 | Matthias Langkamp (bis 30.06.2011) | 24.02.1984 | |||
24 | Sebastian Langkamp (bis 30.06.2011) | 15.01.1988 | |||
28 | Thomas Konrad (bis 30.06.2011) | 05.11.1989 | |||
33 | Thorben Stadler (ab 20.02.2011) (bis 30.06.2011) | 08.02.1990 | |||
42 | Kiliann Witschi (ab 12.01.2011) (bis 30.06.2011) | 09.11.1985 | |||
45 | Martin Hudec (ab 31.01.2011) (bis 30.06.2011) | 15.04.1982 | |||
46 | Maximilian Mosch (ab 11.03.2011) (bis 30.06.2011) | 09.04.1989 | |||
Mittelfeld | |||||
4 | Godfried Aduobe (bis 30.06.2011) | 29.10.1975 | |||
6 | Stefan Rieß (bis 30.06.2011) | 09.12.1988 | |||
8 | Michael Mutzel (bis 30.06.2011) | 27.09.1979 | |||
10 | Massimilian Porcello (bis 30.06.2011) | 23.06.1980 | |||
13 | Matthias Cuntz (bis 30.06.2011) | 04.05.1990 | |||
17 | Timo Staffeldt (bis 30.06.2012) | 09.02.1984 | |||
21 | Gaetan Krebs (bis 30.06.2017) | 18.11.1985 | |||
22 | Marco Engelhardt (bis 30.06.2011) | 02.12.1980 | |||
26 | Lukas Rupp (bis 30.06.2011) | 08.01.1991 | |||
30 | Ole Schröder (ab 01.11.2010) (bis 30.06.2011) | 02.01.1985 | |||
34 | Timo Kern (ab 24.09.2010) (bis 30.06.2011) | 16.01.1990 | |||
38 | Patrick Haag (ab 01.11.2010) (bis 30.06.2011) | 09.03.1990 | |||
43 | Pascal Groß (ab 28.01.2011) (bis 30.06.2011) | 15.06.1991 | |||
Sturm | |||||
7 | Christian Timm (bis 30.06.2011) | 27.02.1979 | |||
9 | Alexander Iaschwili (bis 30.06.2012) | 23.10.1977 | |||
14 | Anton Fink (bis 30.01.2011) | 31.07.1987 | |||
15 | Niklas Tarvajärvi (bis 28.02.2011) | 13.03.1983 | |||
16 | Christopher Bieber (bis 30.06.2011) | 03.07.1989 | |||
18 | Macauley Chrisantus (bis 30.06.2011) | 20.08.1990 | |||
19 | Serhat Akın (bis 30.06.2011) | 05.06.1981 | |||
20 | Simon Zoller (ab 01.11.2010) (bis 30.06.2011) | 26.06.1991 | |||
27 | Patrick Dulleck (bis 30.06.2011) | 15.02.1990 | |||
35 | Christopher Nguyen (bis 30.06.2011) | 13.01.1988 | |||
36 | Andreas Voglsammer (bis 30.06.2011) | 09.01.1992 | |||
39 | Delron Buckley (ab 01.01.2011) (bis 30.06.2011) | 07.12.1977 | |||
40 | Andrei Cristea (ab 16.01.2011) (bis 30.06.2011) | 15.05.1984 | |||
41 | Denis Omerbegović (ab 12.01.2011) (bis 30.06.2011) | 11.03.1986 | |||
44 | Marco Terrazzino (ab 28.01.2011) (bis 30.06.2011) | 15.04.1991 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 13.08.2010 19:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |