Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
René Keffel (bis 30.06.2013) | 14.01.1968 | ||||
Trainer | |||||
Manfred Binz (ab 01.05.2011) (bis 30.06.2011) | 22.09.1965 | ||||
Tobias Dudeck (ab 01.05.2011) (bis 30.06.2011) | 06.11.1980 | ||||
Thomas Gerstner (ab 28.02.2011) (bis 30.04.2011) | 06.11.1966 | ||||
Wolfgang Wolf (bis 26.02.2011) | 24.09.1957 | ||||
Co-Trainer | |||||
Tobias Dudeck (bis 30.04.2011) | 06.11.1980 | ||||
Manfred Binz (ab 21.02.2011) (bis 30.04.2011) | 22.09.1965 | ||||
Torwart | |||||
1 | Tobias Wolf (bis 30.06.2011) | 06.08.1988 | |||
25 | Maurice Paul (bis 30.06.2012) | 03.02.1992 | |||
28 | Robert Wulnikowski (bis 30.06.2013) | 11.07.1977 | |||
Abwehr | |||||
2 | Alexander Huber (bis 30.06.2011) | 25.02.1985 | |||
3 | Nils Teixeira (bis 30.06.2011) | 10.07.1990 | |||
4 | Markus Husterer (bis 30.06.2013) | 16.06.1983 | |||
5 | Marko Kopilaš (bis 30.06.2011) | 22.07.1983 | |||
6 | Joel Damahou (bis 30.06.2011) | 28.01.1987 | |||
13 | Christopher Lamprecht (ab 29.07.2010) (bis 30.06.2013) | 22.04.1985 | |||
17 | Stefano Cincotta (bis 30.06.2012) | 28.02.1991 | |||
21 | Christian Telch (bis 30.06.2012) | 09.01.1988 | |||
23 | Marcel Stadel (bis 30.06.2013) | 16.02.1987 | |||
24 | Daniel Goldschmitt (bis 30.06.2011) | 22.12.1989 | |||
27 | André Reinhard (bis 30.01.2011) | 14.02.1991 | |||
Mittelfeld | |||||
7 | Denis Berger (bis 30.06.2011) | 14.04.1983 | |||
8 | Sead Mehic (bis 30.06.2013) | 08.04.1975 | |||
10 | Elton da Costa (bis 30.06.2012) | 15.12.1979 | |||
11 | Markus Hayer (bis 30.06.2012) | 18.08.1985 | |||
14 | Marius Laux (bis 30.06.2011) | 07.02.1986 | |||
18 | Steffen Haas (bis 30.06.2011) | 18.03.1988 | |||
19 | Nicolas Feldhahn (bis 30.06.2013) | 14.08.1986 | |||
22 | Baris Odabas (bis 30.06.2012) | 21.02.1991 | |||
29 | Daniel Henrich (bis 30.06.2011) | 29.09.1991 | |||
31 | Daniel Gunkel (ab 31.01.2011) (bis 30.06.2011) | 07.06.1980 | |||
33 | Jannik Sommer (ab 15.04.2011) (bis 30.06.2011) | 13.09.1991 | |||
Sturm | |||||
9 | Thomas Rathgeber (bis 30.06.2013) | 30.04.1985 | |||
15 | Olivier Occéan (bis 30.06.2011) | 23.10.1981 | |||
16 | Noyan Öz (bis 30.06.2011) | 13.09.1991 | |||
20 | Mirnes Mesic (bis 30.06.2011) | 16.03.1978 | |||
26 | Kai Hesse (bis 30.06.2012) | 20.06.1985 | |||
27 | José Vunguidica (ab 25.01.2011) (bis 30.06.2011) | 03.01.1990 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 15.08.2010 17:30 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 27.10.2010 20:30 Uhr |
4 : 2 i.E. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 19.01.2011 19:15 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |