Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Oliver Reck (bis 27.10.2011) | 27.02.1965 | ||||
Trainer | |||||
Milan Šašić (bis 27.10.2011) | 18.10.1958 | ||||
Co-Trainer | |||||
Mario Baric (bis 30.06.2012) | 10.11.1984 | ||||
Fuat Kilic (bis 31.10.2011) | 09.05.1973 | ||||
Torwart | |||||
1 | Marcel Herzog (bis 30.06.2011) | 28.06.1980 | |||
18 | David Yelldell (bis 30.06.2011) | 01.10.1981 | |||
30 | Marcel Lenz (bis 30.06.2017) | 03.05.1991 | |||
31 | Roland Müller (bis 30.06.2011) | 02.03.1988 | |||
Abwehr | |||||
2 | Julian Koch (bis 30.06.2011) | 11.11.1990 | |||
5 | Daniel Reiche (bis 30.06.2012) | 14.03.1988 | |||
14 | Bruno Soares (bis 30.06.2012) | 21.08.1988 | |||
15 | Frank Fahrenhorst (bis 14.08.2010) | 24.09.1977 | |||
17 | Sven Theißen (bis 30.06.2011) | 24.10.1988 | |||
25 | Branimir Bajić (bis 30.06.2012) | 19.10.1979 | |||
28 | Olivier Veigneau (bis 30.06.2011) | 16.07.1985 | |||
Mittelfeld | |||||
4 | Ivica Banović (ab 01.01.2011) (bis 30.06.2011) | 02.08.1980 | |||
6 | Benjamin Kern (bis 30.06.2013) | 05.11.1983 | |||
7 | Jürgen Säumel (ab 26.01.2011) (bis 30.06.2011) | 08.09.1984 | |||
7 | Michael Blum (bis 31.12.2010) | 25.12.1988 | |||
8 | Mihai Tararache (bis 30.06.2011) | 25.10.1977 | |||
10 | Filip Trojan (ab 13.08.2010) (bis 30.06.2011) | 21.02.1983 | |||
11 | Olcay Şahan (bis 30.06.2011) | 26.05.1987 | |||
13 | Adam Bodzek (bis 31.12.2010) | 07.09.1985 | |||
15 | Goran Šukalo (ab 27.08.2010) (bis 30.06.2013) | 24.08.1981 | |||
20 | Ivica Grlić (bis 04.10.2011) | 06.08.1975 | |||
21 | André Hoffmann (bis 02.01.2013) | 28.02.1993 | |||
24 | Kevin Grund (bis 30.06.2011) | 14.08.1987 | |||
26 | Tanju Öztürk (bis 30.06.2013) | 26.07.1989 | |||
29 | Burakcan Kunt (bis 30.06.2012) | 15.05.1992 | |||
32 | Sefa Yilmaz (bis 13.06.2011) | 14.02.1990 | |||
Sturm | |||||
9 | Srđjan Baljak (bis 30.06.2011) | 25.11.1978 | |||
19 | Stefan Maierhofer (bis 30.06.2011) | 16.08.1982 | |||
22 | Manuel Schäffler (ab 01.08.2010) (bis 30.06.2011) | 06.02.1989 | |||
27 | Maurice Exslager (bis 30.06.2011) | 12.02.1991 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 13.08.2010 19:00 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 27.10.2010 19:00 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 22.12.2010 19:10 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 26.01.2011 19:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 01.03.2011 20:30 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 21.05.2011 20:00 Uhr |
0 : 5 |
Schema Vergleich |