Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Dirk Langerbein (bis 30.06.2011) | 09.09.1971 | ||||
Trainer | |||||
Arie van Lent (bis 30.06.2011) | 31.08.1970 | ||||
Co-Trainer | |||||
Daniel Thioune (bis 30.06.2011) | 21.07.1974 | ||||
Torwart | |||||
Raphael Koczor (bis 31.12.2010) | 17.01.1989 | ||||
1 | André Maczkowiak (bis 30.06.2011) | 01.04.1983 | |||
24 | Alexander Hahnemann (ab 01.10.2010) (bis 30.06.2012) | 06.06.1992 | |||
28 | Philipp Kühn (ab 18.09.2010) (bis 30.06.2011) | 29.03.1992 | |||
Abwehr | |||||
2 | Marcel Busch (bis 30.06.2011) | 02.02.1982 | |||
3 | David Vržogic (bis 30.06.2011) | 10.08.1989 | |||
4 | Cédric Mimbala (bis 30.06.2011) | 22.08.1986 | |||
5 | Daniel Flottmann (bis 30.06.2011) | 06.08.1984 | |||
13 | Philipp Stiller (bis 30.06.2011) | 20.05.1990 | |||
22 | Christian Alder (bis 02.01.2011) | 03.09.1978 | |||
27 | Erdal Celik (ab 31.01.2011) (bis 30.06.2011) | 01.01.1988 | |||
29 | Maximilian Dahlhoff (ab 01.10.2010) (bis 30.06.2011) | 29.11.1992 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Robert Fleßers (ab 01.01.2011) (bis 30.06.2011) | 11.02.1987 | |||
7 | Marcus Piossek (bis 30.06.2011) | 21.07.1989 | |||
10 | Nils-Ole Book (bis 30.06.2011) | 17.02.1986 | |||
11 | Sebastian Ghasemi-Nobakht (bis 30.06.2011) | 11.10.1985 | |||
14 | Janis Kraus (bis 30.06.2011) | 03.10.1989 | |||
16 | Tim Manstein (bis 30.06.2011) | 25.09.1989 | |||
17 | Rouven Meschede (bis 30.06.2011) | 20.01.1991 | |||
19 | Björn Kluft (bis 30.06.2011) | 11.01.1990 | |||
21 | David Blacha (bis 30.06.2011) | 22.10.1990 | |||
23 | Kevin Wölk (bis 30.06.2011) | 28.05.1985 | |||
31 | Pascal Schmidt (ab 01.10.2010) (bis 30.06.2011) | 17.01.1992 | |||
Sturm | |||||
8 | Matthew Taylor (ab 31.08.2010) (bis 30.06.2011) | 17.10.1981 | |||
9 | Manuel Eckel (ab 31.01.2011) (bis 30.06.2011) | 13.12.1985 | |||
9 | Christian Knappmann (bis 02.01.2011) | 19.03.1981 | |||
12 | Bahattin Köse (bis 30.06.2011) | 26.08.1990 | |||
18 | Sebastian Hille (bis 30.06.2011) | 19.10.1980 | |||
25 | Cihan Özkara (bis 30.06.2011) | 14.07.1991 | |||
26 | Luka Tankulic (bis 31.12.2010) | 21.06.1991 | |||
35 | Bertul Kocabaş (bis 09.01.2011) | 15.02.1992 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 14.08.2010 15:30 Uhr |
0 : 4 |
Schema Vergleich |