Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Manfred Behrendt (bis 30.06.2011) | 02.10.1950 | ||||
Trainer | |||||
Theo Schneider (ab 23.02.2011) (bis 04.10.2011) | 23.08.1960 | ||||
Hans-Günter Bruns (bis 22.02.2011) | 15.11.1954 | ||||
Co-Trainer | |||||
Oliver Adler (bis 30.06.2012) | 14.10.1967 | ||||
Torwart | |||||
1 | Stephan Loboué (bis 30.06.2011) | 23.08.1981 | |||
21 | Sören Pirson (bis 30.06.2011) | 27.08.1985 | |||
35 | Marcel Dietz (bis 30.06.2011) | 30.09.1990 | |||
Abwehr | |||||
3 | Daniel Embers (bis 30.06.2011) | 14.04.1981 | |||
4 | Dimitrios Pappas (bis 30.06.2012) | 25.02.1980 | |||
5 | Benjamin Reichert (bis 30.06.2011) | 17.05.1983 | |||
14 | Fabian Hergesell (bis 30.06.2011) | 25.12.1985 | |||
16 | Thomas Schlieter (bis 30.06.2011) | 28.01.1981 | |||
18 | Marinko Miletic (bis 30.06.2011) | 08.10.1980 | |||
19 | Kevin Corvers (ab 01.09.2010) (bis 30.06.2011) | 17.08.1987 | |||
24 | Kevin Kolberg (bis 30.06.2011) | 22.11.1990 | |||
25 | Jeff Gyasi (ab 07.11.2010) (bis 30.06.2011) | 04.01.1989 | |||
26 | Steven Ruprecht (ab 29.01.2011) (bis 30.06.2011) | 24.06.1987 | |||
36 | Dominik Borutzki (bis 30.06.2011) | 07.06.1990 | |||
Mittelfeld | |||||
2 | Mario Klinger (bis 30.06.2011) | 27.12.1986 | |||
6 | Daniel Gordon (bis 30.06.2011) | 16.01.1985 | |||
8 | Heinrich Schmidtgal (bis 30.06.2011) | 20.11.1985 | |||
9 | Patrick Schönfeld (bis 30.06.2011) | 21.06.1989 | |||
15 | Marcel Landers (bis 30.06.2011) | 24.08.1984 | |||
17 | Oliver Petersch (bis 30.06.2011) | 26.04.1989 | |||
20 | Tim Kruse (bis 30.06.2011) | 10.01.1983 | |||
22 | Yohannes Bahcecioglu (bis 30.06.2011) | 26.02.1988 | |||
23 | Markus Kaya (bis 30.06.2011) | 20.10.1979 | |||
29 | Dennis Grote (ab 01.01.2011) (bis 30.06.2011) | 09.08.1986 | |||
30 | Florian Abel (bis 30.06.2011) | 14.08.1989 | |||
Sturm | |||||
7 | Emmanuel Krontiris (bis 30.06.2011) | 11.02.1983 | |||
10 | Mike Terranova (bis 30.06.2013) | 17.11.1976 | |||
11 | Moses Lamidi (bis 30.06.2011) | 05.01.1988 | |||
13 | Ronny König (bis 30.06.2011) | 02.06.1983 | |||
27 | Musa Çelik (bis 30.06.2011) | 11.04.1983 | |||
28 | Mike Tullberg (bis 30.06.2011) | 25.12.1985 | |||
32 | Marvin Ellmann (ab 19.12.2010) (bis 30.06.2011) | 21.09.1987 | |||
33 | Felix Luz (bis 30.06.2011) | 18.01.1982 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 15.08.2010 14:30 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |