Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Marco Langner (bis 30.06.2011) | 08.05.1969 | ||||
Trainer | |||||
Robin Dutt (bis 30.06.2011) | 24.01.1965 | ||||
Co-Trainer | |||||
Patrick Baier (bis 30.06.2014) | 24.12.1967 | ||||
Christian Streich (bis 29.12.2011) | 11.06.1965 | ||||
Damir Burić (bis 30.06.2011) | 07.07.1964 | ||||
Torwart | |||||
1 | Simon Pouplin (bis 30.06.2011) | 28.05.1985 | |||
26 | Manuel Salz (bis 30.06.2011) | 06.08.1985 | |||
36 | Alexander Schwolow (ab 19.02.2011) (bis 30.06.2013) | 02.06.1992 | |||
37 | Oliver Baumann (bis 30.06.2011) | 02.06.1990 | |||
Abwehr | |||||
2 | Pavel Krmas (bis 30.06.2015) | 03.03.1980 | |||
3 | Felix Bastians (bis 25.01.2012) | 09.05.1988 | |||
5 | Heiko Butscher (bis 10.01.2012) | 28.07.1980 | |||
15 | Oliver Barth (bis 30.06.2012) | 06.10.1979 | |||
24 | Mensur Mujdža (bis 28.08.2016) | 28.03.1984 | |||
28 | Daniel Williams (bis 30.08.2011) | 08.03.1989 | |||
35 | Daniel Sereinig (bis 27.01.2011) | 10.05.1982 | |||
39 | Jackson Mendy (bis 10.08.2010) | 25.05.1987 | |||
58 | Ömer Toprak (bis 30.06.2011) | 21.07.1989 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Yacine Abdessadki (bis 20.12.2011) | 01.01.1981 | |||
7 | Cédric Makiadi (bis 30.06.2013) | 23.02.1984 | |||
8 | Jan Rosenthal (bis 30.06.2013) | 07.04.1986 | |||
10 | Maximilian Nicu (bis 30.01.2012) | 25.11.1982 | |||
14 | Zvonko Pamić (bis 30.06.2011) | 04.02.1991 | |||
17 | Alain Ollé Ollé (bis 03.03.2011) | 11.04.1987 | |||
18 | Johannes Flum (bis 30.06.2013) | 14.12.1987 | |||
19 | Andreas Glockner (bis 26.07.2010) | 25.02.1988 | |||
20 | Ivica Banović (bis 31.12.2010) | 02.08.1980 | |||
21 | Anton Putsila (ab 28.08.2010) (bis 30.06.2011) | 10.06.1987 | |||
23 | Julian Schuster (bis 30.06.2018) | 15.04.1985 | |||
31 | Nicolas Höfler (bis 30.06.2011) | 09.03.1990 | |||
32 | Jonathan Schmid (ab 01.10.2010) (bis 30.06.2011) | 26.06.1990 | |||
38 | Nicolai Lorenzoni (ab 22.01.2011) (bis 30.06.2011) | 01.05.1992 | |||
40 | Daniel Caligiuri (bis 30.06.2013) | 15.01.1988 | |||
Sturm | |||||
9 | Papiss Demba Cissé (bis 16.01.2012) | 03.06.1985 | |||
11 | Jonathan Jäger (bis 30.06.2011) | 23.05.1978 | |||
13 | Tommy Bechmann (bis 30.06.2011) | 22.12.1981 | |||
16 | Felix Roth (bis 31.07.2010) | 13.11.1987 | |||
19 | Erik Jendrišek (ab 20.01.2011) (bis 30.06.2011) | 26.10.1986 | |||
22 | Kisho Yano (ab 27.08.2010) (bis 07.02.2012) | 05.04.1984 | |||
27 | Stefan Reisinger (bis 30.06.2012) | 14.09.1981 | |||
34 | Shqipon Bektashi (bis 30.06.2011) | 14.09.1990 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 14.08.2010 15:30 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 26.10.2010 20:30 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |