Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Andreas Ortkemper (bis 30.06.2011) | 10.03.1966 | ||||
Trainer | |||||
Raimund Bertels (bis 30.06.2013) | 16.07.1967 | ||||
Co-Trainer | |||||
Carsten Droll (bis 30.06.2012) | 26.06.1974 | ||||
Andreas Pavkovic (bis 30.06.2011) | |||||
Torwart | |||||
1 | Milos Mandic (bis 30.06.2012) | 20.05.1985 | |||
22 | Arne Kampe (bis 30.06.2012) | 10.07.1990 | |||
Abwehr | |||||
3 | Marco Kaminski (bis 30.06.2012) | 15.02.1984 | |||
4 | Simon Schubert (ab 01.01.2011) (bis 20.01.2013) | 25.04.1991 | |||
5 | Guerino Capretti (bis 07.01.2015) | 05.02.1982 | |||
23 | Andreas Saur (bis 30.06.2012) | 01.08.1981 | |||
24 | Lennard Siebrecht (bis 30.06.2013) | 25.01.1992 | |||
25 | Julian Schmidt (bis 30.06.2019) | 11.03.1986 | |||
Mittelfeld | |||||
Markus Angsmann (bis 30.06.2011) | 09.04.1991 | ||||
2 | Lukas Brenk (bis 30.06.2013) | 07.11.1992 | |||
2 | Bastian Müller (bis 13.01.2011) | 31.07.1991 | |||
6 | Jannik Schröder (bis 30.06.2014) | 09.02.1990 | |||
7 | Friedrich Bömer-Schulte (bis 30.06.2014) | 02.12.1987 | |||
8 | Fabian Großeschallau (bis 30.06.2018) | 05.01.1988 | |||
10 | Bernhard Venker (bis 30.06.2011) | 20.09.1986 | |||
11 | Jeton Arifi (bis 30.06.2011) | 02.06.1985 | |||
15 | Kandal Mutlu (bis 30.06.2012) | 20.05.1992 | |||
16 | Kayhan Kaya (bis 30.06.2011) | 23.07.1990 | |||
17 | Janos Bluhm (bis 30.06.2012) | 27.03.1987 | |||
18 | Marcel Leenemann (bis 30.06.2011) | 16.02.1985 | |||
19 | Ivica Ivičević (bis 30.06.2013) | 19.06.1981 | |||
20 | Sascha Brinker (bis 30.06.2014) | 23.08.1982 | |||
33 | David Lauretta (bis 30.06.2012) | 15.09.1983 | |||
Sturm | |||||
9 | Martin Fuhsy (ab 01.01.2011) (bis 30.06.2012) | 05.10.1991 | |||
9 | Benjamin Gaudian (bis 31.12.2010) | 16.03.1986 | |||
12 | Lars Schröder (bis 30.06.2013) | 11.08.1989 | |||
13 | Pascal Röber (bis 30.06.2011) | 05.05.1986 | |||
14 | Thomas Bertels (bis 30.06.2011) | 05.11.1986 | |||
18 | Alaaddin Nas (bis 30.06.2013) | 03.06.1992 | |||
24 | Ferhat Kurtulus (bis 30.06.2011) | 25.06.1986 | |||
27 | Matthias Haeder (bis 30.06.2012) | 23.02.1989 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 14.08.2010 15:30 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |