Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Uwe Bandermann (bis 30.06.2011) | 12.01.1966 | ||||
Trainer | |||||
Dirk Helmig (bis 30.06.2013) | 03.05.1965 | ||||
Co-Trainer | |||||
Carsten Schmitt (bis 30.06.2012) | |||||
Torwart | |||||
1 | André Bley (bis 30.06.2012) | 14.12.1991 | |||
22 | Tobias Ritz (bis 30.06.2013) | 09.11.1981 | |||
25 | Marcel Ptach (bis 30.06.2012) | 20.02.1992 | |||
Abwehr | |||||
2 | Manuel Schulitz (bis 30.06.2013) | 04.09.1982 | |||
5 | Niklas Schweer (bis 30.06.2011) | 17.07.1986 | |||
12 | Stefan Hensel (bis 30.06.2011) | 25.11.1988 | |||
14 | Felix Stahmer (bis 30.06.2013) | 06.12.1991 | |||
15 | Heinrich Losing (bis 30.06.2011) | 25.02.1979 | |||
16 | Ruben Nipken (bis 30.06.2012) | 26.03.1991 | |||
21 | Thimo Sous (bis 30.06.2011) | 13.02.1989 | |||
23 | Alexander Karachristos (bis 30.06.2011) | 07.04.1987 | |||
Mittelfeld | |||||
3 | Tom Schikora (bis 30.06.2011) | 05.03.1984 | |||
4 | Christopher Zeh (bis 30.06.2013) | 12.09.1990 | |||
6 | Ozan Yilmaz (bis 30.06.2011) | 01.02.1988 | |||
7 | Björn Grallert (bis 30.06.2011) | 29.08.1981 | |||
8 | Kamil Bednarski (bis 31.12.2012) | 11.10.1985 | |||
10 | Mark Zeh (bis 30.06.2011) | 19.11.1983 | |||
13 | Dennis Hecht (bis 30.06.2011) | 16.01.1990 | |||
18 | Mike Dzierzon (bis 30.06.2013) | 30.07.1991 | |||
19 | Christos Pappas (bis 30.06.2011) | 26.05.1990 | |||
20 | Pier Schulz (bis 30.06.2012) | 03.05.1989 | |||
Sturm | |||||
9 | Martin Setzke (bis 30.06.2011) | 10.08.1982 | |||
11 | Dirk Heinzmann (bis 30.06.2013) | 20.10.1977 | |||
19 | Sebastian Westerhoff (bis 30.06.2011) | 14.11.1985 | |||
24 | Farschad Salehipour (bis 30.06.2011) |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 15.08.2010 14:30 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |