Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Günther Reichold (bis 30.06.2013) | 10.06.1965 | ||||
Trainer | |||||
Mike Büskens (bis 20.02.2013) | 19.03.1968 | ||||
Co-Trainer | |||||
Mirko Reichel (bis 20.02.2013) | 02.12.1970 | ||||
Torwart | |||||
1 | Matjaž Rozman (bis 31.08.2011) | 03.01.1987 | |||
16 | Jasmin Fejzić (bis 30.06.2012) | 15.05.1986 | |||
22 | Alexander Walke (ab 15.01.2011) (bis 30.06.2011) | 06.06.1983 | |||
26 | Max Grün (bis 30.06.2013) | 05.04.1987 | |||
Abwehr | |||||
3 | Asen Karaslawow (bis 30.06.2012) | 08.06.1980 | |||
4 | Marino Biliskov (bis 18.01.2011) | 17.03.1976 | |||
5 | Mërgim Mavraj (ab 19.01.2011) (bis 30.06.2014) | 09.06.1986 | |||
5 | Jan Mauersberger (bis 31.12.2010) | 17.06.1985 | |||
6 | Kim Falkenberg (bis 30.06.2011) | 10.04.1988 | |||
7 | Bernd Nehrig (bis 30.06.2013) | 28.09.1986 | |||
15 | Christian Rahn (bis 30.06.2012) | 15.06.1979 | |||
19 | Thomas Kleine (bis 22.02.2015) | 28.12.1977 | |||
39 | Fabian Baumgärtel (ab 01.01.2011) (bis 30.06.2011) | 07.07.1989 | |||
Mittelfeld | |||||
8 | Stephan Fürstner (bis 30.06.2015) | 11.09.1987 | |||
10 | Kevin Kampl (ab 30.08.2010) (bis 31.12.2010) | 09.10.1990 | |||
11 | Burak Kaplan (ab 27.01.2011) (bis 30.06.2011) | 01.02.1990 | |||
13 | Milorad Peković (bis 30.06.2013) | 05.08.1977 | |||
14 | Edgar Prib (bis 30.06.2013) | 15.12.1989 | |||
17 | Stephan Schröck (bis 30.06.2012) | 21.08.1986 | |||
18 | Leonhard Haas (bis 30.06.2011) | 09.01.1982 | |||
21 | Marius Strangl (bis 30.06.2011) | 02.10.1990 | |||
23 | Sercan Sararer (bis 30.06.2013) | 27.11.1989 | |||
27 | Nicolai Müller (bis 30.06.2011) | 25.09.1987 | |||
30 | Johannes Geis (bis 30.06.2013) | 17.08.1993 | |||
34 | Tayfun Pektürk (bis 30.06.2011) | 13.05.1988 | |||
35 | Philipp Langen (bis 30.06.2011) | 02.07.1986 | |||
36 | Felix Klaus (bis 30.06.2013) | 13.09.1992 | |||
Sturm | |||||
9 | Christopher Nöthe (bis 30.06.2013) | 03.01.1988 | |||
10 | Miroslav Slepička (ab 30.01.2011) (bis 30.06.2011) | 10.11.1981 | |||
11 | Dani Schahin (bis 31.12.2010) | 09.07.1989 | |||
20 | Kingsley Onuegbu (bis 30.08.2012) | 05.03.1986 | |||
22 | Sami Allagui (bis 31.07.2010) | 28.05.1986 | |||
28 | Stefan Vogler (bis 16.08.2011) | 13.08.1990 | |||
29 | Stefan Kolb (bis 31.12.2011) | 22.01.1991 | |||
33 | Danijel Aleksić (ab 31.08.2010) (bis 30.06.2011) | 30.04.1991 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 14.08.2010 19:30 Uhr |
1 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 26.10.2010 19:00 Uhr |
2 : 4 n.V. |
Schema Vergleich |