Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Sebastian Rauch (bis 30.06.2013) | 20.09.1981 | ||||
Trainer | |||||
Dietmar Demuth (bis 14.05.2012) | 14.01.1955 | ||||
Co-Trainer | |||||
Jens Härtel (bis 30.06.2011) | 07.06.1969 | ||||
Torwart | |||||
1 | Marian Unger (bis 30.06.2012) | 17.11.1983 | |||
13 | Sebastian Rauch (ab 01.04.2011) (bis 30.06.2013) | 20.09.1981 | |||
23 | Daniel Zacher (bis 30.06.2012) | 04.11.1988 | |||
Abwehr | |||||
2 | Marcus Hoffmann (bis 30.06.2011) | 12.10.1987 | |||
3 | Ronny Surma (bis 30.06.2012) | 17.04.1988 | |||
5 | Igor Jovanovic (ab 01.01.2011) (bis 30.06.2011) | 03.05.1989 | |||
7 | Matthias Rudolph (bis 30.06.2013) | 06.09.1982 | |||
14 | Joan Oumari (bis 30.06.2011) | 19.08.1988 | |||
21 | Onur Bayram (bis 30.06.2011) | 28.04.1990 | |||
22 | Kai Bastian Evers (bis 30.06.2011) | 05.05.1990 | |||
26 | Robert Paul (bis 30.06.2011) | 17.10.1984 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Tom Schütz (bis 30.06.2011) | 20.01.1988 | |||
8 | Hendrik Hahne (bis 30.06.2011) | 15.04.1986 | |||
10 | Anton Müller (bis 30.06.2011) | 22.10.1983 | |||
11 | Guido Koçer (bis 30.06.2011) | 15.09.1988 | |||
17 | Julian Prochnow (bis 30.06.2015) | 01.07.1986 | |||
19 | Ümit Ergirdi (bis 30.06.2011) | 05.11.1981 | |||
20 | Süleyman Koç (bis 30.06.2011) | 09.06.1989 | |||
25 | Almedin Civa (bis 30.06.2012) | 27.04.1972 | |||
Sturm | |||||
9 | Rico Engler (bis 30.06.2011) | 28.04.1987 | |||
16 | Geir Herrem (ab 01.01.2011) (bis 30.06.2011) | 28.11.1988 | |||
18 | Anton Makarenko (bis 30.06.2012) | 22.08.1988 | |||
27 | Dominik Stroh-Engel (bis 30.06.2012) | 27.11.1985 | |||
31 | Nicolas Hebisch (bis 31.12.2012) | 26.03.1990 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 14.08.2010 15:30 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |