Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Volker Lefebre (bis 30.06.2014) | 04.07.1979 | ||||
Trainer | |||||
Günter Erhardt (bis 26.09.2011) | 04.11.1960 | ||||
Co-Trainer | |||||
Dmitri Papava (bis 30.06.2011) | 16.05.1968 | ||||
Torwart | |||||
1 | Matthias Kuhn (bis 30.06.2012) | 12.05.1987 | |||
12 | Marc Birkenbach (bis 30.06.2011) | 12.02.1987 | |||
21 | Daniel Kläs (bis 30.06.2015) | 07.09.1991 | |||
36 | Tobias Rott (ab 01.04.2011) (bis 30.06.2011) | 29.01.1981 | |||
Abwehr | |||||
2 | Matthias Kühne (bis 30.06.2011) | 27.09.1987 | |||
3 | Julian Weiersbach (bis 30.06.2012) | 30.04.1990 | |||
4 | Thiemo Höhn (bis 30.06.2011) | 07.02.1986 | |||
5 | Rene Schwall (bis 30.06.2012) | 28.04.1985 | |||
6 | Nenad Simic (bis 30.06.2011) | 13.11.1983 | |||
13 | Marc Groß (bis 30.06.2016) | 12.08.1987 | |||
14 | Nikolaos Nakas (bis 30.08.2010) | 13.04.1982 | |||
16 | Lukas Olbrich (bis 30.06.2013) | 08.02.1990 | |||
17 | Adam Fall (bis 30.06.2012) | 04.01.1984 | |||
24 | Nicolas Fernandes (bis 30.06.2012) | 07.01.1988 | |||
25 | Emre Anuk (bis 31.12.2010) | 22.05.1988 | |||
32 | Lukas Billick (ab 31.01.2011) (bis 30.06.2014) | 09.02.1988 | |||
34 | Andreas Backmann (bis 30.06.2011) | 30.06.1976 | |||
Mittelfeld | |||||
7 | Thorsten Reiß (bis 30.01.2014) | 11.08.1984 | |||
11 | Ajdin Zerić (bis 30.06.2011) | 12.04.1988 | |||
14 | Christian Mikolajczak (ab 14.09.2010) (bis 30.06.2011) | 15.05.1981 | |||
19 | Max Englert (bis 30.06.2013) | 05.08.1988 | |||
22 | Samir Kozarac (bis 30.06.2012) | 21.08.1981 | |||
26 | Moussa Dansoko (ab 24.03.2011) (bis 30.06.2013) | 07.05.1992 | |||
33 | Sebastian Wolf (ab 01.01.2011) (bis 30.06.2014) | 19.01.1985 | |||
Sturm | |||||
8 | Denis Omerbegović (bis 11.01.2011) | 11.03.1986 | |||
9 | Emre Güral (bis 30.06.2011) | 05.04.1989 | |||
10 | Faysal El-Idrissi (bis 31.12.2010) | 16.11.1977 | |||
15 | Zouhair Bouadoud (bis 30.06.2011) | 06.01.1986 | |||
18 | Ali Moslehe (ab 31.01.2011) (bis 30.06.2011) | 06.06.1987 | |||
20 | Marcus Fischer (bis 30.06.2011) | 12.08.1980 | |||
23 | Martin Willmann (bis 31.12.2011) | 01.11.1979 | |||
27 | Aleksandre Karapetian (bis 31.12.2011) | 23.12.1987 | |||
29 | Wilko Risser (bis 30.06.2011) | 11.08.1982 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 14.08.2010 19:30 Uhr |
5 : 4 i.E. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 27.10.2010 20:30 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |