Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Bernd Meier (bis 30.06.2011) | 11.02.1972 | ||||
Trainer | |||||
Mario Basler (ab 11.08.2010) (bis 14.05.2011) | 18.12.1968 | ||||
Jürgen Press (bis 09.08.2010) | 31.10.1965 | ||||
Co-Trainer | |||||
Georgi Donkow (bis 30.06.2012) | 02.06.1970 | ||||
Torwart | |||||
1 | René Vollath (bis 30.06.2013) | 20.03.1990 | |||
24 | Andreas Michl (bis 09.01.2011) | 29.01.1980 | |||
28 | Manuel Schönhuber (bis 30.06.2012) | 25.10.1991 | |||
Abwehr | |||||
2 | Patrick Wolf (bis 30.06.2011) | 12.02.1989 | |||
5 | Peter Hackenberg (bis 30.06.2011) | 06.02.1989 | |||
6 | Alexander Eberlein (bis 30.06.2014) | 14.01.1988 | |||
8 | Sören Halfar (bis 30.06.2011) | 02.01.1987 | |||
14 | Christoph Burkhard (bis 30.06.2017) | 09.11.1984 | |||
16 | Darlington Omodiagbe (bis 30.06.2012) | 02.07.1978 | |||
22 | Marco Holz (bis 30.06.2014) | 31.01.1990 | |||
23 | Thomas Leberfinger (bis 30.06.2015) | 05.01.1990 | |||
34 | Tobias Schröck (ab 01.11.2010) (bis 30.06.2011) | 31.12.1992 | |||
Mittelfeld | |||||
3 | Ronald Schmidt (bis 30.06.2013) | 28.04.1977 | |||
4 | Björn Hertl (bis 30.06.2011) | 10.08.1976 | |||
7 | Christian Holzer (bis 30.06.2012) | 20.01.1979 | |||
10 | Markus Neumayr (bis 30.01.2011) | 26.03.1986 | |||
15 | Markus Grübl (bis 30.06.2012) | 31.08.1989 | |||
17 | Diego León (ab 01.01.2011) (bis 30.06.2011) | 16.01.1984 | |||
18 | Tobias Huber (ab 12.03.2011) (bis 30.06.2011) | 29.03.1992 | |||
20 | Christian Brucia (bis 30.06.2012) | 02.02.1988 | |||
21 | Maximilian Thiel (bis 30.06.2013) | 03.02.1993 | |||
29 | Patryk Mrowca (ab 14.05.2011) (bis 30.06.2013) | 28.09.1992 | |||
35 | Harald Bonimeier (bis 30.06.2011) | 06.09.1990 | |||
Sturm | |||||
9 | Martin Hess (bis 31.12.2010) | 06.02.1987 | |||
13 | Joseph Olumide (bis 15.11.2011) | 10.10.1987 | |||
17 | Orhan Akkurt (bis 31.12.2010) | 14.07.1985 | |||
18 | Manuel Fischer (bis 30.01.2011) | 19.09.1989 | |||
19 | Thomas Kreß (bis 30.06.2011) | 02.10.1991 | |||
25 | Eric Agyemang (ab 31.08.2010) (bis 30.06.2011) | 11.01.1980 | |||
26 | Christoph Behr (bis 25.01.2012) | 21.03.1989 | |||
27 | Christian Cappek (bis 30.06.2011) | 25.07.1990 | |||
29 | Christian Knappmann (ab 03.01.2011) (bis 30.06.2011) | 19.03.1981 | |||
32 | Fatjon Celani (ab 14.05.2011) (bis 29.08.2012) | 14.01.1992 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 14.08.2010 15:30 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |