Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Wolfgang Steinbach (bis 30.06.2011) | 21.09.1954 | ||||
Co-Trainer | |||||
Normen Günther (bis 30.06.2011) | |||||
Christian Neidhart (bis 30.06.2011) | 01.10.1968 | ||||
Torwart | |||||
1 | Christian Meyer (bis 30.06.2011) | 01.03.1987 | |||
26 | Christoph Rohlwing (bis 30.06.2011) | 06.02.1989 | |||
30 | Teo Nekic (bis 30.06.2011) | 11.07.1990 | |||
30 | Marcus Rickert (ab 01.02.2011) (bis 30.06.2011) | 18.02.1984 | |||
Abwehr | |||||
Fabian Meyer (ab 01.09.2010) (bis 30.06.2011) | 19.05.1990 | ||||
Tuncay Bilici (bis 30.06.2011) | 08.07.1991 | ||||
Björn Boller (ab 17.10.2010) (bis 31.10.2010) | 20.12.1983 | ||||
2 | Toni Gänge (bis 29.02.2012) | 27.01.1988 | |||
3 | Luc-Arsène Diamesso (bis 30.06.2012) | 27.12.1974 | |||
4 | Dario Fossi (bis 30.06.2014) | 21.05.1981 | |||
5 | Christian Schalle (ab 01.02.2011) (bis 30.06.2011) | 01.01.1986 | |||
6 | Andreas Gaebler (bis 30.06.2011) | 17.04.1984 | |||
8 | Steffen Puttkammer (bis 30.06.2013) | 30.09.1988 | |||
15 | Johannes Wielspütz (bis 30.06.2011) | 19.12.1990 | |||
17 | Phil Ofosu-Ayeh (bis 30.06.2011) | 15.09.1991 | |||
23 | Bartosz Broniszewski (ab 01.01.2011) (bis 30.06.2013) | 23.01.1988 | |||
23 | Igor Krulj (bis 30.06.2011) | 19.08.1988 | |||
Mittelfeld | |||||
Stefan Rupprecht (bis 30.06.2011) | 01.10.1986 | ||||
Miguel Hauptmann (bis 30.06.2011) | 21.07.1988 | ||||
Lali Sanyang (ab 20.08.2010) (bis 30.06.2011) | 18.11.1991 | ||||
Rohan Ricketts (ab 01.02.2011) (bis 30.06.2011) | 22.12.1982 | ||||
5 | Musa Karli (bis 30.06.2012) | 27.01.1990 | |||
10 | Marko Sucic (bis 31.12.2010) | 07.10.1984 | |||
11 | Pa-Malick Joof (bis 30.06.2011) | 16.08.1985 | |||
21 | Marten Niemeyer (bis 30.06.2011) | 25.08.1990 | |||
22 | Radek Špiláček (bis 31.12.2010) | 10.01.1980 | |||
28 | Admir Softić (ab 01.02.2011) (bis 30.06.2011) | 14.05.1986 | |||
Sturm | |||||
Adrian Jusufi (ab 01.09.2010) (bis 30.06.2011) | 03.09.1987 | ||||
Ali Moslehe (bis 30.01.2011) | 06.06.1987 | ||||
7 | Waldemar Jurez (bis 30.06.2011) | 06.02.1986 | |||
9 | Dennis Rommel (bis 30.06.2011) | 24.12.1986 | |||
14 | Patrick Bärje (bis 23.01.2012) | 04.03.1986 | |||
15 | Marcus Storey (ab 01.10.2010) (bis 30.06.2011) | 09.11.1982 | |||
18 | Damon Wilson (bis 30.06.2011) | 23.11.1985 | |||
20 | Daniel Boateng (bis 30.06.2011) | 14.02.1989 | |||
24 | Max Wegner (bis 30.06.2011) | 24.03.1989 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 13.08.2010 19:00 Uhr |
0 : 4 |
Schema Vergleich |