Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Horst Lemke (bis 30.06.2011) | 29.08.1956 | ||||
Trainer | |||||
Torsten Gütschow (bis 30.06.2012) | 28.07.1962 | ||||
Co-Trainer | |||||
Andreas Kierath (bis 30.06.2011) | |||||
Torwart | |||||
Peter Bardehle (bis 30.06.2011) | 13.01.1986 | ||||
Hendrik Lemke (bis 30.06.2011) | 25.12.1984 | ||||
Björn Motzkus (bis 30.06.2011) | 08.03.1973 | ||||
Abwehr | |||||
Dominik Bremer (bis 30.06.2011) | 06.12.1989 | ||||
Victor Hardock (bis 30.06.2011) | 26.07.1987 | ||||
Jan Koch (bis 30.06.2011) | 08.02.1984 | ||||
Matthias Kirsch (bis 30.06.2011) | 27.10.1981 | ||||
Björn Dreyer (bis 30.06.2011) | 17.01.1989 | ||||
Mittelfeld | |||||
Nils Laabs (bis 30.06.2012) | 29.02.1984 | ||||
Mirko Lippold (bis 30.06.2011) | 19.06.1984 | ||||
Björn Mickelat (bis 30.06.2011) | 12.12.1980 | ||||
Thomas Johrden (bis 30.06.2011) | 28.03.1987 | ||||
Janis Müller (bis 30.06.2011) | 07.08.1989 | ||||
Andreas Förster (bis 30.06.2011) | 04.10.1982 | ||||
Lukas Weihe (bis 30.06.2011) | 20.07.1990 | ||||
Wojciech Bobrowski (bis 30.06.2011) | 20.12.1979 | ||||
Sinan Bozan (bis 30.06.2011) | 09.02.1991 | ||||
Ronald Kesselring (bis 30.06.2011) | 11.03.1989 | ||||
Sturm | |||||
Sead Kucevic (bis 30.06.2011) | 05.06.1978 | ||||
Almir Redzepagic (bis 30.06.2011) | 15.10.1977 | ||||
Rafail Asbuchanow (bis 30.06.2011) | 25.01.1989 | ||||
Daniel Grimm (bis 30.06.2011) | 07.02.1987 | ||||
Oliver Gerken (bis 30.06.2011) | 05.07.1991 | ||||
Hermann Mulweme (bis 30.06.2011) | 02.02.1991 | ||||
Mike Behrens (ab 01.01.2011) (bis 30.06.2011) | 23.03.1989 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 15.08.2010 14:30 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |