Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Peter Schubert (bis 07.11.2011) | 14.06.1966 | ||||
Co-Trainer | |||||
Ingo Popp (bis 30.06.2011) | 10.12.1964 | ||||
Torwart | |||||
Ole Oberbeck (bis 30.06.2011) | 28.11.1970 | ||||
Benjamin Gommert (bis 31.12.2010) | 01.05.1985 | ||||
1 | Nourreddine Semghoun (bis 30.06.2011) | 29.10.1981 | |||
24 | René Melzer (bis 30.06.2011) | 15.03.1989 | |||
Abwehr | |||||
4 | Dennis Wehrendt (bis 30.06.2011) | 25.02.1987 | |||
5 | Moritz Hinkelmann (bis 31.12.2010) | 07.11.1990 | |||
6 | Ole Hengelbrock (bis 31.12.2010) | 25.01.1988 | |||
9 | Marcus Steinwarth (ab 01.01.2011) (bis 30.06.2013) | 14.04.1986 | |||
13 | Patrick Peters (bis 31.12.2010) | 07.11.1987 | |||
14 | Nils Lange (bis 30.06.2013) | 15.06.1986 | |||
23 | Michael Hohnstedt (bis 30.06.2011) | 03.05.1988 | |||
26 | Moritz Marheineke (bis 30.06.2013) | 20.02.1985 | |||
28 | Kevin Kluk (ab 01.01.2011) (bis 31.12.2012) | 13.04.1990 | |||
Mittelfeld | |||||
7 | Felix Dojahn (bis 30.06.2011) | 16.02.1986 | |||
7 | Domagoj Duspara (bis 30.06.2011) | 31.10.1987 | |||
8 | Tarik Cosgun (bis 30.06.2012) | 22.04.1993 | |||
19 | Marcello Meyer (bis 30.06.2011) | 05.10.1990 | |||
20 | Marcel Gebers (bis 30.06.2012) | 05.06.1986 | |||
21 | Tim Siedschlag (bis 30.06.2011) | 26.09.1987 | |||
22 | Danny Cornelius (bis 30.06.2012) | 13.04.1985 | |||
25 | Philipp Röhr (bis 30.06.2011) | 11.10.1986 | |||
30 | André Senger (bis 30.06.2012) | 20.02.1989 | |||
Sturm | |||||
9 | Clemens Lange (bis 31.12.2010) | 23.04.1986 | |||
10 | Rolf Landerl (bis 30.06.2011) | 24.10.1975 | |||
11 | Stefan Richter (bis 30.06.2011) | 27.01.1985 | |||
15 | Dominik Ulaga (bis 30.06.2011) | 18.12.1991 | |||
16 | Ermir Zekjiri (bis 30.06.2011) | 13.02.1989 | |||
17 | Ralf Schreiber (bis 29.02.2012) | 21.03.1989 | |||
18 | Bastian Henning (bis 30.06.2011) | 27.05.1983 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 13.08.2010 19:00 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |