Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Andreas Hilfiker (bis 30.06.2014) | 11.02.1969 | ||||
Trainer | |||||
Felix Magath (ab 18.03.2011) (bis 25.10.2012) | 26.07.1953 | ||||
Pierre Littbarski (ab 08.02.2011) (bis 17.03.2011) | 16.04.1960 | ||||
Steve McClaren (bis 07.02.2011) | 03.05.1961 | ||||
Co-Trainer | |||||
Bernd Hollerbach (ab 18.03.2011) (bis 25.10.2012) | 08.12.1969 | ||||
Pierre Littbarski (ab 18.03.2011) (bis 30.06.2012) | 16.04.1960 | ||||
Eyjólfur Sverrisson (ab 10.02.2011) (bis 17.03.2011) | 03.08.1968 | ||||
Pierre Littbarski (bis 07.02.2011) | 16.04.1960 | ||||
Achim Sarstedt (bis 31.12.2010) | 02.10.1959 | ||||
Torwart | |||||
1 | Diego Benaglio (bis 30.06.2017) | 08.09.1983 | |||
12 | André Lenz (bis 30.06.2012) | 19.11.1973 | |||
35 | Marwin Hitz (bis 30.06.2013) | 18.09.1987 | |||
Abwehr | |||||
3 | Arne Friedrich (bis 18.09.2011) | 29.05.1979 | |||
4 | Marcel Schäfer (bis 01.03.2017) | 07.06.1984 | |||
5 | Réver (bis 19.07.2010) | 04.01.1985 | |||
16 | Fabian Johnson (bis 30.06.2011) | 11.12.1987 | |||
17 | Alexander Madlung (bis 30.06.2013) | 11.07.1982 | |||
19 | Peter Pekarík (bis 30.08.2011) | 30.10.1986 | |||
31 | Robin Knoche (ab 01.04.2011) (bis 04.08.2020) | 22.05.1992 | |||
34 | Simon Kjær (bis 30.08.2011) | 26.03.1989 | |||
37 | Sergej Karimow (bis 30.06.2011) | 21.12.1986 | |||
39 | Michael Schulze (bis 28.01.2013) | 13.01.1989 | |||
42 | Julian Klamt (bis 30.06.2011) | 22.08.1989 | |||
43 | Andrea Barzagli (bis 25.01.2011) | 08.05.1981 | |||
Mittelfeld | |||||
5 | Ja-Cheol Koo (ab 30.01.2011) (bis 30.01.2012) | 27.02.1989 | |||
7 | Josué (bis 20.03.2013) | 19.07.1979 | |||
8 | Thomas Kahlenberg (bis 04.01.2012) | 20.03.1983 | |||
10 | Zvjezdan Misimović (bis 30.08.2010) | 05.06.1982 | |||
11 | Cícero (bis 30.06.2011) | 26.08.1984 | |||
13 | Makoto Hasebe (bis 01.09.2013) | 18.01.1984 | |||
14 | Tolga Ciğerci (bis 01.01.2012) | 23.03.1992 | |||
14 | Jonathan Santana (bis 15.07.2010) | 19.10.1981 | |||
15 | Karim Ziani (bis 13.01.2011) | 17.08.1982 | |||
20 | Sascha Riether (bis 30.06.2011) | 23.03.1983 | |||
22 | Kevin Wolze (bis 30.06.2011) | 09.03.1990 | |||
27 | Akaki Gogia (ab 15.01.2011) (bis 30.06.2011) | 18.01.1992 | |||
28 | Diego (ab 26.08.2010) (bis 30.08.2011) | 28.02.1985 | |||
29 | Jan Polák (ab 31.01.2011) (bis 30.06.2014) | 14.03.1981 | |||
30 | Yohandry Orozco (ab 30.01.2011) (bis 30.06.2013) | 19.03.1991 | |||
32 | Sebastian Schindzielorz (bis 30.06.2012) | 21.01.1979 | |||
Sturm | |||||
6 | Tuncay Şanlı (ab 31.01.2011) (bis 11.08.2011) | 16.01.1982 | |||
9 | Edin Džeko (bis 04.01.2011) | 17.03.1986 | |||
11 | Obafemi Martins (bis 10.07.2010) | 28.10.1984 | |||
18 | Mario Mandžukić (ab 15.07.2010) (bis 30.06.2012) | 21.05.1986 | |||
21 | Nassim Ben Khalifa (bis 08.01.2011) | 13.01.1992 | |||
23 | Grafite (bis 30.06.2011) | 02.04.1979 | |||
24 | Ashkan Dejagah (bis 30.08.2012) | 05.07.1986 | |||
25 | Dieumerci Mbokani (ab 27.01.2011) (bis 30.06.2011) | 22.11.1985 | |||
27 | Alexander Esswein (bis 15.08.2010) | 25.03.1990 | |||
31 | Caiuby (bis 23.01.2011) | 14.07.1988 | |||
33 | Patrick Helmes (ab 31.01.2011) (bis 31.08.2013) | 01.03.1984 | |||
38 | Philipp Kreuels (bis 30.06.2011) | 11.01.1985 | |||
40 | Sebastian Polter (bis 30.06.2012) | 01.04.1991 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 15.08.2010 17:30 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 26.10.2010 19:00 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 22.12.2010 19:00 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |