Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Bert Ehm (bis 30.06.2011) | 24.10.1946 | ||||
Co-Trainer | |||||
Roger Stilz (bis 30.06.2013) | 25.03.1977 | ||||
Horst Kracht (bis 30.06.2011) | 12.03.1930 | ||||
Torwart | |||||
Florian Ludewig (bis 30.06.2011) | 01.10.1975 | ||||
Dennis Wolf (bis 30.06.2011) | 05.02.1990 | ||||
Abwehr | |||||
Jan Lauer (bis 30.06.2012) | 02.02.1988 | ||||
Jonah Asante (bis 30.06.2011) | 23.01.1980 | ||||
Argetim Kaba (bis 30.06.2011) | 14.04.1988 | ||||
Bum-Joon Kim (bis 30.06.2011) | 05.02.1989 | ||||
Michael Meyer (bis 30.06.2011) | 12.09.1988 | ||||
Tilman Patsalis (bis 30.06.2011) | 17.08.1978 | ||||
Marcel Rutz (bis 30.06.2011) | 26.06.1990 | ||||
Dennis Theißen (bis 30.06.2011) | 24.06.1988 | ||||
Sascha Richert (bis 30.06.2011) | 10.09.1988 | ||||
Mittelfeld | |||||
Roger Stilz (bis 30.06.2012) | 25.03.1977 | ||||
Sven Trimborn (bis 30.06.2012) | 10.02.1981 | ||||
Sergej Schulz (bis 30.06.2012) | 22.11.1987 | ||||
Jan Vierig (bis 30.06.2012) | 24.06.1986 | ||||
Andreas Brück (ab 01.01.2011) (bis 30.06.2012) | 15.05.1982 | ||||
Stephan Rahn (bis 30.06.2011) | 18.06.1982 | ||||
Jasmin Bajramovic (bis 30.06.2011) | 23.09.1980 | ||||
Mark Pomorin (bis 30.06.2011) | 07.11.1976 | ||||
Ersin Cavus (bis 30.06.2011) | 19.10.1989 | ||||
Yavuz Kement (bis 30.06.2011) | 12.05.1980 | ||||
Jan Melich (bis 30.06.2011) | 17.10.1983 | ||||
Sturm | |||||
Ahmet Hamurcu (bis 30.06.2011) | 02.10.1981 | ||||
Benjamin Brameier (bis 30.06.2011) | 09.11.1988 | ||||
Jan Geist (bis 30.06.2011) | 03.12.1983 | ||||
Sascha Kremer (bis 30.06.2011) | 30.04.1987 | ||||
Abdel Abou Khalil (bis 30.06.2011) | 19.06.1991 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 15.08.2010 14:30 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 26.10.2010 19:00 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |