Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Michael Kraft (bis 24.05.2013) | 23.04.1966 | ||||
Trainer | |||||
Thomas Schaaf (bis 14.05.2013) | 30.04.1961 | ||||
Co-Trainer | |||||
Mathias Hönerbach (bis 24.05.2013) | 13.04.1962 | ||||
Wolfgang Rolff (bis 14.05.2013) | 26.12.1959 | ||||
Torwart | |||||
1 | Tim Wiese (bis 30.06.2012) | 17.12.1981 | |||
21 | Sebastian Mielitz (bis 30.06.2012) | 18.07.1989 | |||
33 | Christian Vander (bis 30.06.2013) | 24.10.1980 | |||
42 | Felix Wiedwald (bis 30.06.2011) | 15.03.1990 | |||
Abwehr | |||||
2 | Sebastian Boenisch (bis 30.06.2012) | 01.02.1987 | |||
3 | Petri Pasanen (bis 30.06.2011) | 24.09.1980 | |||
4 | Naldo (bis 18.07.2012) | 10.09.1982 | |||
8 | Clemens Fritz (bis 30.06.2017) | 07.12.1980 | |||
15 | Sebastian Prödl (bis 30.06.2015) | 21.06.1987 | |||
16 | Mikaël Silvestre (ab 30.08.2010) (bis 30.06.2012) | 09.08.1977 | |||
25 | Samuel (ab 31.01.2011) (bis 30.06.2011) | 07.04.1986 | |||
27 | Niklas Andersen (bis 30.06.2011) | 04.08.1988 | |||
29 | Per Mertesacker (bis 30.08.2011) | 29.09.1984 | |||
37 | Leon Balogun (ab 01.10.2010) (bis 30.06.2012) | 28.06.1988 | |||
41 | Dominik Schmidt (bis 30.06.2011) | 01.07.1987 | |||
Mittelfeld | |||||
5 | Wesley (ab 20.08.2010) (bis 07.03.2012) | 24.06.1987 | |||
6 | Tim Borowski (bis 30.06.2012) | 02.05.1980 | |||
10 | Marko Marin (bis 30.06.2012) | 13.03.1989 | |||
11 | Mesut Özil (bis 16.08.2010) | 15.10.1988 | |||
14 | Aaron Hunt (bis 30.06.2014) | 04.09.1986 | |||
17 | Said Husejinović (bis 30.06.2011) | 13.05.1988 | |||
18 | Felix Kroos (bis 28.01.2016) | 12.03.1991 | |||
20 | Daniel Jensen (bis 30.06.2011) | 25.06.1979 | |||
22 | Torsten Frings (bis 30.06.2011) | 22.11.1976 | |||
25 | Peter Niemeyer (bis 08.08.2010) | 22.11.1983 | |||
28 | Kevin Schindler (bis 16.08.2011) | 21.05.1988 | |||
31 | Predrag Stevanović (ab 27.01.2011) (bis 30.06.2014) | 03.03.1991 | |||
32 | José Ikeng (bis 30.06.2011) | 30.01.1988 | |||
35 | Florian Trinks (ab 28.01.2011) (bis 30.01.2013) | 11.03.1992 | |||
44 | Philipp Bargfrede (bis 30.06.2021) | 03.03.1989 | |||
45 | Timo Perthel (bis 26.08.2010) | 11.02.1989 | |||
Sturm | |||||
7 | Marko Arnautović (bis 01.09.2013) | 19.04.1989 | |||
9 | Denni Avdić (ab 01.01.2011) (bis 28.08.2012) | 05.09.1988 | |||
9 | Markus Rosenberg (bis 30.08.2010) | 27.09.1982 | |||
19 | Sandro Wagner (bis 17.01.2012) | 29.11.1987 | |||
23 | Hugo Almeida (bis 31.12.2010) | 23.05.1984 | |||
24 | Claudio Pizarro (bis 30.06.2012) | 03.10.1978 | |||
36 | Lennart Thy (ab 23.11.2010) (bis 30.06.2012) | 25.02.1992 | |||
43 | Pascal Testroet (bis 30.06.2011) | 26.09.1990 | |||
46 | Onur Ayik (bis 30.06.2012) | 28.01.1990 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 14.08.2010 15:30 Uhr |
0 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 26.10.2010 20:30 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |