Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Adam Matysek (bis 30.06.2014) | 01.09.1968 | ||||
Trainer | |||||
Dieter Hecking (bis 21.12.2012) | 12.09.1964 | ||||
Co-Trainer | |||||
Armin Reutershahn (bis 07.10.2013) | 01.03.1960 | ||||
Dirk Bremser (bis 21.12.2012) | 01.10.1965 | ||||
Torwart | |||||
1 | Raphael Schäfer (bis 30.06.2017) | 30.01.1979 | |||
22 | Patrick Rakovsky (bis 30.06.2017) | 02.06.1993 | |||
30 | Alexander Stephan (bis 30.06.2014) | 15.09.1986 | |||
32 | Benjamin Uphoff (ab 10.09.2011) (bis 30.06.2012) | 08.08.1993 | |||
Abwehr | |||||
3 | Per Nilsson (bis 30.06.2014) | 15.09.1982 | |||
4 | Omar González (ab 05.01.2012) (bis 15.02.2012) | 11.10.1988 | |||
6 | Dominic Maroh (bis 30.06.2012) | 04.03.1987 | |||
15 | Timm Klose (bis 30.06.2013) | 09.05.1988 | |||
21 | Marvin Plattenhardt (bis 30.06.2014) | 26.01.1992 | |||
25 | Javier Pinola (bis 30.06.2015) | 24.02.1983 | |||
26 | Timothy Chandler (bis 30.06.2014) | 29.03.1990 | |||
38 | Philipp Wollscheid (bis 30.06.2012) | 06.03.1989 | |||
Mittelfeld | |||||
2 | Timmy Simons (bis 30.06.2013) | 11.12.1976 | |||
5 | Hanno Balitsch (ab 08.01.2012) (bis 30.06.2014) | 02.01.1981 | |||
7 | Markus Feulner (bis 30.06.2014) | 12.02.1982 | |||
13 | Jens Hegeler (bis 30.06.2012) | 22.01.1988 | |||
14 | Róbert Mak (bis 19.07.2014) | 08.03.1991 | |||
16 | Juri Judt (bis 30.06.2012) | 24.07.1986 | |||
17 | Mike Frantz (bis 30.06.2014) | 14.10.1986 | |||
18 | Almog Cohen (bis 03.02.2013) | 01.09.1988 | |||
20 | Daniel Didavi (bis 30.06.2012) | 21.02.1990 | |||
23 | Adam Hloušek (ab 03.01.2012) (bis 30.06.2014) | 20.12.1988 | |||
24 | Wilson Kamavuaka (bis 29.08.2012) | 29.03.1990 | |||
28 | Manuel Zeitz (bis 30.06.2012) | 01.08.1990 | |||
31 | Julian Wießmeier (bis 28.08.2012) | 04.11.1992 | |||
Sturm | |||||
8 | Christian Eigler (bis 30.06.2012) | 01.01.1984 | |||
9 | Tomáš Pekhart (bis 30.06.2014) | 26.05.1989 | |||
10 | Albert Bunjaku (bis 30.06.2012) | 29.11.1983 | |||
29 | Rubin Okotie (bis 10.08.2011) | 06.06.1987 | |||
33 | Alexander Esswein (bis 03.01.2014) | 25.03.1990 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 30.07.2011 15:30 Uhr |
1 : 5 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 26.10.2011 20:30 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 20.12.2011 19:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |