Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Holger Bahra (bis 30.06.2014) | 20.03.1958 | ||||
Trainer | |||||
Uwe Neuhaus (bis 30.06.2014) | 26.11.1959 | ||||
Co-Trainer | |||||
André Hofschneider (bis 30.06.2014) | 10.06.1970 | ||||
Torwart | |||||
1 | Jan Glinker (bis 30.06.2012) | 18.01.1984 | |||
28 | Kilian Pruschke (bis 30.06.2013) | 08.09.1992 | |||
31 | Eric Niendorf (bis 30.06.2012) | 25.07.1988 | |||
40 | Marcel Höttecke (bis 30.06.2013) | 25.04.1987 | |||
Abwehr | |||||
4 | Ahmed Madouni (bis 30.06.2012) | 04.10.1980 | |||
5 | Christian Stuff (bis 30.06.2014) | 11.08.1982 | |||
6 | Marc Pfertzel (bis 30.06.2014) | 21.05.1981 | |||
7 | Patrick Kohlmann (bis 30.06.2014) | 25.02.1983 | |||
13 | Stefan Gill (bis 30.06.2012) | 01.01.1989 | |||
15 | Daniel Göhlert (bis 30.06.2013) | 25.09.1980 | |||
16 | Christoph Menz (bis 30.06.2013) | 22.12.1988 | |||
18 | Maurice Trapp (bis 13.01.2013) | 31.12.1991 | |||
26 | Fabian Fritsche (bis 30.06.2012) | 28.09.1991 | |||
27 | Boné Uaferro (bis 30.06.2012) | 04.01.1992 | |||
29 | Michael Parensen (bis 30.06.2020) | 24.06.1986 | |||
Mittelfeld | |||||
2 | Christopher Quiring (bis 13.01.2017) | 23.11.1990 | |||
8 | Markus Karl (bis 23.01.2013) | 14.02.1986 | |||
12 | Oliver Hofmann (bis 30.06.2013) | 19.08.1992 | |||
14 | Patrick Zoundi (bis 30.06.2013) | 19.07.1982 | |||
17 | Torsten Mattuschka (bis 30.08.2014) | 04.10.1980 | |||
20 | Jérôme Polenz (bis 30.06.2012) | 07.11.1986 | |||
21 | Tijani Belaïd (ab 31.01.2012) (bis 17.01.2013) | 06.09.1987 | |||
23 | Björn Brunnemann (bis 11.08.2011) | 06.08.1980 | |||
25 | Philip Malinowski (bis 30.06.2012) | 15.10.1991 | |||
35 | Sven Reimann (ab 13.04.2012) (bis 30.06.2012) | 17.05.1994 | |||
37 | Pascal Wedemann (ab 13.04.2012) (bis 30.06.2012) | 14.04.1994 | |||
Sturm | |||||
9 | John Mosquera (bis 01.03.2012) | 15.01.1988 | |||
11 | Simon Terodde (bis 30.06.2014) | 02.03.1988 | |||
19 | Chinedu Ede (bis 22.07.2012) | 05.02.1987 | |||
21 | Halil Savran (bis 05.01.2012) | 20.06.1985 | |||
23 | Silvio (bis 27.01.2014) | 01.02.1985 | |||
24 | Steven Skrzybski (bis 30.06.2018) | 18.11.1992 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 29.07.2011 20:30 Uhr |
4 : 3 i.E. |
Schema Vergleich |