Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Marco Kostmann (bis 30.06.2014) | 12.04.1966 | ||||
Trainer | |||||
Stefan Krämer (ab 01.10.2011) (bis 22.02.2014) | 23.03.1967 | ||||
Markus von Ahlen (bis 20.09.2011) | 01.01.1971 | ||||
Co-Trainer | |||||
Stefan Krämer (bis 30.09.2011) | 23.03.1967 | ||||
Torwart | |||||
1 | Patrick Platins (bis 30.06.2014) | 19.04.1983 | |||
24 | Stefan Ortega (bis 30.06.2014) | 06.11.1992 | |||
27 | Tom Schmidt (bis 30.06.2013) | 06.04.1991 | |||
Abwehr | |||||
2 | Markus Schuler (bis 30.06.2012) | 01.08.1977 | |||
3 | Dennis Riemer (bis 30.06.2014) | 23.02.1988 | |||
4 | Marcel Appiah (bis 30.06.2014) | 26.03.1988 | |||
5 | Thomas Hübener (bis 30.06.2014) | 25.06.1982 | |||
14 | Manuel Hornig (bis 30.06.2017) | 18.12.1982 | |||
18 | Maximilian Ahlschwede (bis 19.01.2012) | 10.02.1990 | |||
19 | Felix Burmeister (bis 30.06.2016) | 09.03.1990 | |||
25 | Nico Hammann (bis 30.06.2012) | 16.03.1988 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Tom Schütz (bis 30.06.2020) | 20.01.1988 | |||
7 | Onel Hernández (bis 30.06.2012) | 01.02.1993 | |||
8 | Tim Jerat (bis 30.06.2014) | 05.03.1982 | |||
10 | Marc Rzatkowski (bis 30.06.2012) | 02.03.1990 | |||
17 | Stefan Langemann (bis 30.06.2013) | 11.07.1990 | |||
21 | Patrick Schönfeld (bis 30.06.2014) | 21.06.1989 | |||
22 | Philipp Heithölter (ab 19.01.2012) (bis 30.06.2014) | 28.08.1982 | |||
22 | Diego Demme (bis 08.01.2012) | 21.11.1991 | |||
23 | Sevdail Selmani (bis 30.06.2012) | 10.01.1989 | |||
29 | Nico Schneck (bis 30.06.2012) | 06.10.1987 | |||
31 | Alexander Krük (ab 13.08.2011) (bis 30.06.2012) | 21.01.1987 | |||
35 | Olcay Turhan (ab 04.05.2012) (bis 30.06.2012) | 30.01.1988 | |||
Sturm | |||||
9 | Fabian Klos (bis 30.06.2024) | 02.12.1987 | |||
11 | Bahattin Köse (bis 30.06.2012) | 26.08.1990 | |||
13 | Johannes Rahn (bis 30.06.2014) | 16.01.1986 | |||
16 | Daniel Barton (ab 01.08.2011) (bis 30.06.2012) | 11.08.1987 | |||
18 | Christopher Kullmann (ab 31.01.2012) (bis 30.06.2013) | 19.09.1986 | |||
18 | Besart Berisha (bis 15.08.2011) | 29.07.1985 | |||
20 | Gianluca Marzullo (bis 30.06.2012) | 04.01.1991 | |||
28 | Eric Agyemang (bis 30.06.2013) | 11.01.1980 | |||
30 | Sebastian Hille (ab 13.08.2011) (bis 30.06.2015) | 19.10.1980 | |||
36 | Kacper Przybyłko (ab 01.10.2011) (bis 30.01.2012) | 25.03.1993 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 30.07.2011 15:30 Uhr |
1 : 5 |
Schema Vergleich |