Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Rüdiger Vollborn (bis 30.06.2012) | 12.02.1963 | ||||
Trainer | |||||
Sascha Lewandowski (ab 01.04.2012) (bis 30.06.2013) | 05.10.1971 | ||||
Robin Dutt (bis 31.03.2012) | 24.01.1965 | ||||
Co-Trainer | |||||
Sami Hyypiä (ab 01.04.2012) (bis 30.06.2013) | 07.10.1973 | ||||
Marco Langner (bis 31.03.2012) | 08.05.1969 | ||||
Damir Burić (bis 31.03.2012) | 07.07.1964 | ||||
Torwart | |||||
1 | René Adler (bis 30.06.2012) | 15.01.1985 | |||
22 | David Yelldell (bis 30.06.2016) | 01.10.1981 | |||
23 | Bernd Leno (ab 10.08.2011) (bis 30.06.2012) | 04.03.1992 | |||
36 | Fabian Giefer (bis 30.06.2012) | 17.05.1990 | |||
Abwehr | |||||
2 | Daniel Schwaab (bis 30.06.2013) | 23.08.1988 | |||
4 | Bastian Oczipka (bis 30.06.2012) | 12.01.1989 | |||
5 | Manuel Friedrich (bis 30.06.2013) | 13.09.1979 | |||
14 | Vedran Ćorluka (ab 31.01.2012) (bis 30.06.2012) | 05.02.1986 | |||
20 | Danny da Costa (bis 30.06.2012) | 13.07.1993 | |||
21 | Ömer Toprak (bis 30.06.2017) | 21.07.1989 | |||
24 | Michal Kadlec (bis 30.06.2013) | 13.12.1984 | |||
27 | Gonzalo Castro (bis 30.06.2012) | 11.06.1987 | |||
Mittelfeld | |||||
Christoph Kramer (bis 30.06.2013) | 19.02.1991 | ||||
3 | Stefan Reinartz (bis 30.06.2015) | 01.01.1989 | |||
6 | Simon Rolfes (bis 30.06.2015) | 21.01.1982 | |||
7 | Tranquillo Barnetta (bis 30.06.2012) | 22.05.1985 | |||
8 | Lars Bender (bis 30.06.2021) | 27.04.1989 | |||
10 | Renato Augusto (bis 31.12.2012) | 08.02.1988 | |||
13 | Michael Ballack (bis 30.06.2012) | 26.09.1976 | |||
14 | Hanno Balitsch (bis 07.01.2012) | 02.01.1981 | |||
17 | Michael Ortega (ab 17.08.2011) (bis 30.06.2012) | 06.04.1991 | |||
18 | Sidney Sam (bis 30.06.2014) | 31.01.1988 | |||
23 | Arturo Vidal (bis 20.07.2011) | 22.05.1987 | |||
28 | Erik Zenga (ab 01.03.2012) (bis 30.06.2013) | 18.01.1993 | |||
38 | Karim Bellarabi (bis 20.08.2013) | 08.04.1990 | |||
42 | Kolja Pusch (ab 01.03.2012) (bis 30.06.2012) | 12.02.1993 | |||
Sturm | |||||
9 | André Schürrle (bis 30.06.2013) | 06.11.1990 | |||
11 | Stefan Kießling (bis 30.06.2018) | 25.01.1984 | |||
19 | Eren Derdiyok (bis 30.06.2012) | 12.06.1988 | |||
31 | Nicolai Jørgensen (bis 31.12.2011) | 15.01.1991 | |||
41 | Samed Yesil (ab 22.01.2012) (bis 30.06.2012) | 25.05.1994 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 30.07.2011 15:30 Uhr |
4 : 3 n.V. |
Schema Vergleich |