Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Igor Lazic (ab 06.09.2011) (bis 05.12.2011) | 08.08.1967 | ||||
Heiko Bonan (bis 29.08.2011) | 10.02.1966 | ||||
Co-Trainer | |||||
Rene Gritschke (bis 05.12.2011) | 16.03.1970 | ||||
Torwart | |||||
Kevin Sommer (bis 30.06.2012) | 28.09.1989 | ||||
1 | Daniel Rothe (bis 30.06.2012) | 25.02.1981 | |||
12 | Nico Hinz (bis 30.06.2015) | 01.02.1986 | |||
12 | Nico Hildebrandt (bis 30.06.2012) | 31.08.1990 | |||
Abwehr | |||||
Ertan Turan (bis 30.06.2012) | 30.01.1984 | ||||
2 | Markus Heitmann (bis 30.06.2012) | 12.07.1991 | |||
2 | Alexander Rahmig (bis 30.06.2012) | 29.12.1988 | |||
3 | Stefan Malchow (bis 30.06.2012) | 30.09.1981 | |||
4 | Maciej Kwiatkowski (bis 30.06.2013) | 25.03.1988 | |||
5 | Martin Neubert (bis 30.06.2012) | 30.10.1980 | |||
13 | Stefan Krause (bis 30.06.2012) | 22.07.1990 | |||
15 | Amadeus Wallschläger (bis 30.06.2012) | 01.09.1985 | |||
20 | Nico Paepke (bis 30.06.2012) | 02.02.1983 | |||
21 | Marcel Behnke (bis 30.06.2012) | 11.08.1990 | |||
Mittelfeld | |||||
Patrick Toepfer (bis 30.06.2012) | 20.10.1989 | ||||
5 | Özgür Özvatan (bis 31.12.2011) | 03.03.1985 | |||
6 | Sven Marten (bis 30.06.2012) | 23.10.1989 | |||
7 | Kevin Gutsche (bis 30.06.2015) | 17.04.1991 | |||
7 | Sebastian Beck (bis 30.06.2012) | 06.02.1989 | |||
8 | Martin Lange (bis 30.06.2012) | 28.08.1990 | |||
9 | Julian Wienbreyer (bis 30.06.2012) | 20.04.1988 | |||
11 | Dennis Rehausen (bis 30.06.2013) | 04.06.1985 | |||
16 | Norbert Lemcke (bis 31.12.2011) | 25.07.1982 | |||
17 | Gökhan Ahmetcik (bis 30.06.2012) | 06.07.1984 | |||
18 | David Schimmelpfennig (bis 30.06.2012) | 06.10.1981 | |||
23 | Richard Steiner (bis 30.06.2012) | 01.10.1989 | |||
25 | Philipp Werner (bis 30.06.2014) | 12.03.1992 | |||
Sturm | |||||
Ibrahima Sory Cisse (bis 30.06.2012) | 20.01.1987 | ||||
10 | Matthias Steinborn (bis 30.06.2013) | 05.03.1989 | |||
17 | Kevin-John Gutsche (bis 30.06.2013) | 17.04.1991 | |||
19 | Shergo Biran (bis 30.06.2012) | 04.01.1979 | |||
24 | Firat Karaduman (bis 30.06.2012) | 04.12.1987 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 30.07.2011 15:30 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |