Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Thomas Köhler (bis 30.06.2014) | 17.06.1967 | ||||
Trainer | |||||
Ralf Loose (bis 08.12.2012) | 05.01.1963 | ||||
Co-Trainer | |||||
Nico Däbritz (bis 30.06.2014) | 26.08.1971 | ||||
Nikica Maglica (bis 30.06.2012) | 26.01.1965 | ||||
Torwart | |||||
1 | Dennis Eilhoff (bis 30.06.2012) | 31.07.1982 | |||
13 | Benjamin Kirsten (bis 30.06.2015) | 02.06.1987 | |||
15 | Axel Mittag (bis 30.06.2012) | 29.03.1987 | |||
30 | Wolfgang Hesl (ab 14.08.2011) (bis 30.06.2012) | 13.01.1986 | |||
Abwehr | |||||
2 | Vujadin Savić (ab 24.01.2012) (bis 30.06.2013) | 01.07.1990 | |||
3 | Alexander Schnetzler (bis 30.06.2012) | 17.04.1979 | |||
4 | Cheikh Gueye (ab 01.08.2011) (bis 30.06.2014) | 30.12.1986 | |||
5 | Romain Brégerie (bis 04.07.2014) | 09.08.1986 | |||
6 | Florian Jungwirth (bis 30.06.2013) | 27.01.1989 | |||
16 | Martin Stoll (bis 30.06.2012) | 09.02.1983 | |||
21 | Muhamed Subašić (ab 30.08.2011) (bis 30.06.2013) | 19.03.1988 | |||
33 | Jens Möckel (bis 07.08.2012) | 21.02.1988 | |||
37 | Toni Leistner (bis 27.01.2013) | 19.08.1990 | |||
Mittelfeld | |||||
8 | Filip Trojan (bis 30.06.2014) | 21.02.1983 | |||
11 | Gerrit Müller (bis 30.06.2012) | 26.04.1984 | |||
14 | Maik Kegel (bis 30.06.2012) | 08.12.1989 | |||
17 | Lars Jungnickel (bis 30.06.2013) | 31.08.1981 | |||
18 | Clemens Walch (ab 01.01.2012) (bis 30.06.2012) | 10.07.1987 | |||
19 | Giannis Papadopoulos (bis 30.06.2013) | 09.03.1989 | |||
20 | Marvin Knoll (bis 30.06.2012) | 05.12.1990 | |||
24 | David Solga (bis 30.06.2013) | 16.10.1982 | |||
25 | Robert Koch (bis 20.07.2014) | 26.02.1986 | |||
27 | Sebastian Schuppan (bis 30.06.2014) | 18.07.1986 | |||
28 | Marcel Franke (bis 30.06.2013) | 05.04.1993 | |||
38 | Sascha Pfeffer (bis 30.06.2012) | 19.10.1986 | |||
40 | Cristian Fiél (bis 30.06.2015) | 12.03.1980 | |||
Sturm | |||||
7 | Marcel Heller (bis 30.06.2012) | 12.02.1986 | |||
9 | Pavel Fořt (bis 30.06.2013) | 26.06.1983 | |||
10 | Mickaël Poté (ab 23.08.2011) (bis 05.07.2014) | 24.09.1984 | |||
18 | Cidimar (bis 31.12.2011) | 01.07.1984 | |||
22 | Zlatko Dedič (ab 31.08.2011) (bis 30.06.2012) | 05.10.1984 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 30.07.2011 15:30 Uhr |
4 : 3 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 25.10.2011 20:45 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |