Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Alexander Kunze (bis 30.06.2015) | 12.01.1971 | ||||
Trainer | |||||
Torsten Lieberknecht (bis 30.06.2018) | 01.08.1973 | ||||
Co-Trainer | |||||
Darius Scholtysik (bis 30.06.2015) | 04.08.1966 | ||||
Jürgen Rische (bis 30.06.2015) | 30.10.1970 | ||||
Torwart | |||||
1 | Marjan Petkovic (bis 30.06.2015) | 22.05.1979 | |||
26 | Daniel Davari (bis 30.06.2014) | 06.01.1988 | |||
30 | Benjamin Later (bis 30.06.2013) | 30.08.1986 | |||
Abwehr | |||||
3 | Ermin Bicakcic (ab 08.01.2012) (bis 30.06.2014) | 24.01.1990 | |||
4 | Matthias Henn (bis 30.06.2015) | 28.04.1985 | |||
5 | Benjamin Kessel (bis 30.06.2015) | 01.10.1987 | |||
8 | Deniz Doğan (bis 30.06.2016) | 20.10.1979 | |||
14 | Jan Washausen (bis 17.01.2013) | 12.10.1988 | |||
16 | Emre Turan (bis 30.06.2013) | 16.11.1990 | |||
19 | Ken Reichel (bis 30.06.2018) | 19.12.1986 | |||
23 | Julius Reinhardt (bis 30.06.2012) | 29.03.1988 | |||
25 | Marcel Correia (bis 30.06.2017) | 16.05.1989 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Damir Vrančić (bis 30.06.2016) | 04.10.1985 | |||
7 | Benjamin Fuchs (bis 30.06.2012) | 20.10.1983 | |||
10 | Mirko Boland (bis 30.06.2018) | 23.04.1987 | |||
11 | Steffen Bohl (bis 30.06.2013) | 28.12.1983 | |||
13 | Raffael Korte (bis 30.06.2013) | 29.08.1990 | |||
15 | Norman Theuerkauf (bis 30.06.2015) | 24.01.1987 | |||
17 | Markus Unger (bis 30.06.2012) | 18.11.1981 | |||
18 | Oliver Petersch (bis 30.06.2013) | 26.04.1989 | |||
20 | Nico Zimmermann (bis 30.06.2012) | 02.09.1985 | |||
24 | Pascal Gos (bis 30.06.2012) | 15.08.1991 | |||
27 | Gianluca Korte (bis 15.01.2015) | 29.08.1990 | |||
27 | Oliver Kragl (bis 16.08.2011) | 12.05.1990 | |||
31 | Marc Pfitzner (bis 30.06.2016) | 28.08.1984 | |||
Sturm | |||||
9 | Mathias Fetsch (bis 30.06.2012) | 30.09.1988 | |||
12 | Domi Kumbela (bis 30.06.2014) | 20.04.1984 | |||
21 | Pierre Merkel (bis 30.06.2013) | 25.05.1989 | |||
22 | Randy Edwini-Bonsu (ab 01.01.2012) (bis 30.06.2013) | 20.04.1990 | |||
32 | Dennis Kruppke (bis 30.06.2015) | 01.04.1980 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Montag, 01.08.2011 20:30 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |