Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Manfred Petz (bis 30.06.2014) | 05.05.1961 | ||||
Trainer | |||||
Armin Veh (bis 30.06.2014) | 01.02.1961 | ||||
Co-Trainer | |||||
Reiner Geyer (bis 30.06.2014) | 20.04.1964 | ||||
Torwart | |||||
1 | Oka Nikolov (bis 30.06.2013) | 25.05.1974 | |||
16 | Mario Miltner (ab 02.12.2011) (bis 30.06.2012) | 19.12.1990 | |||
22 | Thomas Kessler (bis 30.06.2012) | 20.01.1986 | |||
32 | Aykut Özer (bis 30.06.2014) | 01.01.1993 | |||
Abwehr | |||||
3 | Heiko Butscher (ab 11.01.2012) (bis 30.06.2013) | 28.07.1980 | |||
3 | Nikola Petković (bis 30.08.2011) | 28.03.1986 | |||
4 | Gordon Schildenfeld (bis 30.06.2012) | 18.03.1985 | |||
5 | Martin Amedick (ab 31.01.2012) (bis 30.06.2013) | 06.09.1982 | |||
5 | Stefan Bell (bis 18.01.2012) | 24.08.1991 | |||
6 | Dominik Schmidt (bis 30.06.2012) | 01.07.1987 | |||
15 | Constant Djakpa (bis 30.06.2016) | 17.10.1986 | |||
19 | Habib Bellaïd (bis 30.06.2012) | 28.03.1986 | |||
23 | Bamba Anderson (ab 27.07.2011) (bis 30.06.2012) | 10.01.1988 | |||
23 | Marco Russ (bis 15.07.2011) | 04.08.1985 | |||
24 | Sebastian Jung (bis 30.06.2014) | 22.06.1990 | |||
29 | Chris (bis 30.08.2011) | 25.08.1978 | |||
31 | Giorgios Tzavellas (bis 30.01.2012) | 26.11.1987 | |||
34 | Erik Wille (bis 30.06.2014) | 28.03.1993 | |||
39 | Julian Dudda (bis 30.06.2013) | 08.04.1993 | |||
Mittelfeld | |||||
7 | Benjamin Köhler (bis 17.01.2013) | 04.08.1980 | |||
8 | Matthias Lehmann (bis 30.06.2012) | 28.05.1983 | |||
11 | Ümit Korkmaz (bis 30.06.2012) | 17.09.1985 | |||
13 | Ricardo Clark (bis 31.01.2012) | 10.02.1983 | |||
17 | Mohammed Abu (ab 01.01.2012) (bis 29.03.2012) | 14.11.1991 | |||
20 | Sebastian Rode (bis 30.06.2014) | 11.10.1990 | |||
27 | Pirmin Schwegler (bis 30.06.2014) | 09.03.1987 | |||
28 | Sonny Kittel (bis 30.06.2016) | 06.01.1993 | |||
30 | Caio (bis 30.06.2012) | 29.05.1986 | |||
33 | Alexander Hien (bis 31.08.2014) | 03.04.1993 | |||
36 | Marcel Titsch Rivero (bis 30.06.2012) | 02.11.1989 | |||
Sturm | |||||
9 | Theofanis Gekas (bis 04.01.2012) | 23.05.1980 | |||
10 | Erwin Hoffer (bis 29.01.2013) | 14.04.1987 | |||
14 | Alexander Meier (bis 30.06.2018) | 17.01.1983 | |||
17 | Martin Fenin (bis 30.08.2011) | 16.04.1987 | |||
18 | Mohamadou Idrissou (ab 31.08.2011) (bis 26.07.2012) | 08.03.1980 | |||
18 | Ioannis Amanatidis (bis 18.07.2011) | 03.12.1981 | |||
21 | Karim Matmour (bis 30.06.2013) | 25.06.1985 | |||
25 | Marcos Álvarez (bis 30.06.2012) | 30.09.1991 | |||
29 | Rob Friend (ab 31.08.2011) (bis 22.01.2013) | 23.01.1981 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 30.07.2011 15:30 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 26.10.2011 20:30 Uhr |
0 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |