Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Sascha Purket (bis 30.06.2012) | 04.11.1969 | ||||
Trainer | |||||
Roland Seitz (bis 18.03.2014) | 01.10.1964 | ||||
Co-Trainer | |||||
Rudi Thömmes (bis 30.06.2014) | 17.12.1968 | ||||
Torwart | |||||
1 | André Poggenborg (bis 30.06.2012) | 17.09.1983 | |||
19 | Phillipp Basquit (bis 30.06.2012) | 27.02.1991 | |||
33 | Andreas Lengsfeld (bis 30.06.2012) | 16.05.1986 | |||
Abwehr | |||||
2 | Torge Hollmann (bis 30.06.2016) | 28.01.1982 | |||
3 | Thomas Drescher (bis 30.06.2012) | 24.11.1978 | |||
4 | Marc Gouiffe á Goufan (bis 31.12.2011) | 12.04.1984 | |||
12 | Arthur Schütz (bis 30.06.2012) | 14.11.1992 | |||
15 | Fabian Zittlau (bis 08.01.2015) | 22.06.1990 | |||
20 | Michael Dingels (bis 30.06.2017) | 04.01.1986 | |||
23 | Oliver Stang (bis 30.06.2012) | 26.06.1988 | |||
32 | Cataldo Cozza (bis 30.06.2012) | 13.04.1985 | |||
Mittelfeld | |||||
5 | Denny Herzig (bis 30.06.2012) | 13.11.1984 | |||
6 | Christopher Spang (ab 01.01.2012) (bis 30.06.2016) | 29.01.1993 | |||
6 | Jeremy Karikari (bis 30.06.2012) | 23.07.1987 | |||
7 | Thomas Kraus (bis 30.06.2012) | 05.04.1987 | |||
8 | Alon Abelski (ab 22.08.2011) (bis 30.06.2012) | 29.05.1989 | |||
11 | Martin Hauswald (bis 30.06.2012) | 03.03.1982 | |||
13 | Daniel Bauer (ab 22.01.2012) (bis 30.06.2012) | 17.10.1982 | |||
13 | Thomas Kempny (bis 29.02.2012) | 25.04.1988 | |||
14 | Christoph Anton (ab 23.03.2012) (bis 30.06.2012) | 05.08.1991 | |||
16 | Maximilian Bachl-Staudinger (bis 31.01.2012) | 01.12.1990 | |||
17 | Benjamin Pintol (ab 31.01.2012) (bis 30.06.2012) | 19.05.1990 | |||
19 | Holger Knartz (bis 30.06.2012) | 12.02.1990 | |||
21 | Fahrudin Kudozović (bis 30.06.2014) | 10.10.1984 | |||
24 | Tolgay Asma (bis 30.06.2012) | 18.12.1986 | |||
30 | Olivier Mvondo (bis 30.06.2012) | 21.11.1989 | |||
Sturm | |||||
9 | Chhunly Pagenburg (bis 30.06.2013) | 10.11.1986 | |||
17 | Burak Sözen (ab 01.01.2012) (bis 30.06.2013) | 05.06.1993 | |||
25 | Wojciech Pollok (ab 29.08.2011) (bis 30.06.2012) | 25.06.1982 | |||
28 | Ahmet Kulabas (bis 30.06.2012) | 08.10.1987 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 30.07.2011 15:30 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 25.10.2011 20:30 Uhr |
1 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |