Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Zdenko Miletić (bis 30.06.2014) | 23.04.1968 | ||||
Trainer | |||||
Jos Luhukay (bis 30.06.2012) | 13.06.1963 | ||||
Co-Trainer | |||||
Rob Reekers (bis 30.06.2012) | 07.05.1966 | ||||
Markus Gellhaus (bis 30.06.2012) | 09.06.1970 | ||||
Torwart | |||||
1 | Simon Jentzsch (bis 30.06.2013) | 04.05.1976 | |||
30 | Mohamed Amsif (bis 30.06.2014) | 07.02.1989 | |||
37 | Ioannis Gelios (bis 30.06.2015) | 24.04.1992 | |||
Abwehr | |||||
2 | Paul Verhaegh (bis 06.08.2017) | 01.09.1983 | |||
3 | Gibril Sankoh (bis 06.02.2013) | 15.05.1983 | |||
4 | Dominik Reinhardt (bis 30.06.2015) | 19.12.1984 | |||
5 | Uwe Möhrle (bis 31.12.2011) | 03.12.1979 | |||
6 | Jonas De Roeck (bis 30.06.2012) | 20.12.1979 | |||
15 | Sebastian Langkamp (bis 30.06.2013) | 15.01.1988 | |||
17 | Marcel de Jong (bis 28.01.2015) | 15.10.1986 | |||
18 | Jan-Ingwer Callsen-Bracker (bis 14.01.2018) | 23.09.1984 | |||
19 | Matthias Ostrzolek (ab 29.01.2012) (bis 11.08.2014) | 05.06.1990 | |||
Mittelfeld | |||||
5 | Jan Morávek (ab 02.01.2012) (bis 30.06.2012) | 01.11.1989 | |||
7 | Hajime Hosogai (bis 30.06.2012) | 10.06.1986 | |||
8 | Axel Bellinghausen (bis 30.06.2012) | 17.05.1983 | |||
10 | Daniel Baier (bis 23.07.2020) | 18.05.1984 | |||
13 | Tobias Werner (bis 02.08.2016) | 19.07.1985 | |||
14 | Ja-Cheol Koo (ab 31.01.2012) (bis 30.06.2012) | 27.02.1989 | |||
20 | Marcel Ndjeng (bis 30.06.2012) | 06.05.1982 | |||
21 | Dominic Peitz (bis 30.08.2011) | 11.09.1984 | |||
23 | Andrew Sinkala (bis 30.06.2012) | 18.06.1979 | |||
24 | Daniel Brinkmann (bis 30.06.2012) | 29.01.1986 | |||
25 | Dawda Bah (ab 30.08.2011) (bis 24.01.2013) | 12.11.1983 | |||
26 | Lorenzo Davids (bis 30.08.2012) | 04.09.1986 | |||
28 | Akaki Gogia (bis 30.06.2012) | 18.01.1992 | |||
29 | Moritz Nebel (bis 30.06.2013) | 25.09.1991 | |||
31 | Marco Thiede (bis 30.06.2013) | 20.05.1992 | |||
Sturm | |||||
9 | Torsten Oehrl (bis 30.06.2013) | 07.01.1986 | |||
11 | Nando Rafael (bis 30.06.2012) | 10.01.1984 | |||
19 | Patrick Mayer (bis 03.01.2012) | 28.03.1988 | |||
22 | Edmond Kapllani (bis 30.06.2012) | 31.07.1982 | |||
27 | Michael Thurk (bis 01.01.2012) | 28.05.1976 | |||
36 | Stephan Hain (bis 30.06.2013) | 27.09.1988 | |||
verliehen | |||||
33 | Sascha Mölders (bis 30.06.2016) | 20.03.1985 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 30.07.2011 19:30 Uhr |
1 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 25.10.2011 19:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 20.12.2011 20:30 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |