Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Brano Arsenovic (bis 30.06.2014) | 12.07.1968 | ||||
Trainer | |||||
Tomas Oral (ab 10.11.2011) (bis 30.06.2013) | 24.04.1973 | ||||
Tomas Oral (ab 10.11.2011) (bis 27.05.2013) | 24.04.1973 | ||||
Benno Möhlmann (bis 09.11.2011) | 01.08.1954 | ||||
Co-Trainer | |||||
Sven Kmetsch (bis 09.11.2011) | 13.08.1970 | ||||
Torwart | |||||
1 | Sascha Kirschstein (bis 30.06.2012) | 09.06.1980 | |||
21 | Ramazan Özcan (bis 30.06.2012) | 28.06.1984 | |||
27 | Christopher Sommerer (bis 30.06.2012) | 05.03.1991 | |||
Abwehr | |||||
3 | Andreas Schäfer (bis 30.06.2013) | 05.02.1983 | |||
4 | David Pisot (bis 30.06.2012) | 06.07.1987 | |||
15 | Tobias Fink (bis 30.06.2012) | 11.12.1983 | |||
18 | Moïse Bambara (bis 30.06.2012) | 10.11.1984 | |||
19 | Malte Metzelder (bis 30.06.2014) | 19.05.1982 | |||
24 | Marc Hornschuh (ab 28.01.2012) (bis 30.06.2012) | 02.03.1991 | |||
26 | Ralph Gunesch (ab 31.01.2012) (bis 30.06.2015) | 02.09.1983 | |||
32 | Ralf Keidel (ab 01.05.2012) (bis 30.06.2012) | 06.03.1977 | |||
33 | Marino Biliskov (bis 30.06.2013) | 17.03.1976 | |||
34 | Marvin Matip (bis 30.06.2019) | 25.09.1985 | |||
37 | Andreas Görlitz (bis 30.06.2013) | 31.01.1982 | |||
Mittelfeld | |||||
5 | Manuel Hartmann (bis 30.06.2012) | 26.03.1984 | |||
6 | Stefan Leitl (bis 30.06.2013) | 29.08.1977 | |||
7 | Christoph Knasmüllner (ab 31.08.2011) (bis 30.06.2014) | 30.04.1992 | |||
8 | Leonhard Haas (bis 24.08.2012) | 09.01.1982 | |||
10 | Fabian Gerber (bis 30.06.2013) | 28.11.1979 | |||
13 | José Ikeng (bis 30.06.2013) | 30.01.1988 | |||
14 | Romain Dedola (bis 08.01.2012) | 02.01.1989 | |||
16 | Andreas Buchner (bis 30.06.2014) | 15.05.1985 | |||
20 | Kristoffer Andersen (bis 30.06.2012) | 09.12.1985 | |||
30 | Florian Heller (ab 12.01.2012) (bis 30.06.2013) | 10.03.1982 | |||
Sturm | |||||
9 | Moritz Hartmann (bis 30.06.2018) | 20.06.1986 | |||
11 | Collin Quaner (ab 18.08.2011) (bis 23.01.2013) | 18.06.1991 | |||
14 | Adam Nemec (ab 27.01.2012) (bis 24.07.2012) | 02.09.1985 | |||
17 | Manuel Schäffler (ab 01.01.2012) (bis 30.01.2014) | 06.02.1989 | |||
22 | Ahmed Akaïchi (ab 01.08.2011) (bis 09.01.2013) | 23.02.1989 | |||
23 | Edson Buddle (bis 31.01.2012) | 21.05.1981 | |||
31 | Caiuby (bis 10.07.2014) | 14.07.1988 | |||
36 | Karl-Heinz Lappe (ab 18.11.2011) (bis 30.06.2013) | 14.09.1987 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 31.07.2011 14:30 Uhr |
1 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 26.10.2011 20:30 Uhr |
6 : 0 |
Schema Vergleich |