Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Peter Mousalli (bis 30.06.2013) | 14.08.1972 | ||||
Torwart | |||||
Oliver Freuen (bis 30.06.2012) | 21.09.1987 | ||||
1 | Marco Behrens (bis 30.06.2012) | 26.12.1987 | |||
31 | Christian Tokgözoglu (bis 30.06.2012) | 07.08.1993 | |||
62 | Ercan Ates (bis 30.06.2012) | 09.01.1986 | |||
Abwehr | |||||
Hannes Wilking (bis 30.06.2012) | 17.04.1982 | ||||
Vítor Rodrigues (bis 30.06.2012) | 06.02.1983 | ||||
4 | Tobias Esche (bis 31.07.2011) | 03.02.1991 | |||
6 | Dominic Krogemann (bis 30.06.2013) | 14.08.1988 | |||
12 | Richard Baum (bis 30.06.2012) | 14.01.1984 | |||
14 | Sedat Yücel (bis 30.06.2013) | 28.01.1987 | |||
24 | Murat Salar (bis 30.06.2012) | 23.11.1976 | |||
Mittelfeld | |||||
5 | Necati Uluisik (bis 30.06.2012) | 08.01.1984 | |||
7 | Youness Buduar (bis 30.06.2012) | 13.03.1992 | |||
10 | Mahmut Aktas (bis 30.06.2013) | 02.03.1981 | |||
13 | Fabrizio Muzzicato (bis 30.06.2013) | 03.04.1981 | |||
19 | Daniel Isailovic (bis 30.06.2012) | 12.07.1984 | |||
20 | Yusuf Adewunmi (bis 30.06.2013) | 05.11.1982 | |||
22 | Gökhan Aktas (bis 30.06.2012) | 16.02.1991 | |||
27 | Serhan Zengin (bis 30.06.2013) | 11.04.1990 | |||
28 | Benedetto Muzzicato (bis 30.06.2012) | 27.09.1978 | |||
30 | Sebastian Hartung (bis 30.06.2012) | 06.12.1980 | |||
Sturm | |||||
8 | Sören Seidel (bis 31.12.2012) | 10.10.1972 | |||
9 | Shaun Minns (bis 30.06.2013) | 11.03.1989 | |||
18 | Ömer Aktas (bis 30.06.2013) | 21.01.1985 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 31.07.2011 14:30 Uhr |
1 : 4 |
Schema Vergleich |