Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Manfred Gloger (bis 13.06.2013) | 14.09.1962 | ||||
Michael Stahl (bis 30.06.2012) | 09.12.1959 | ||||
Trainer | |||||
Norbert Meier (bis 26.05.2013) | 20.09.1958 | ||||
Co-Trainer | |||||
Uwe Klein (bis 30.06.2014) | 11.01.1970 | ||||
Torwart | |||||
1 | Robert Almer (bis 30.06.2013) | 20.03.1984 | |||
22 | Michael Ratajczak (bis 30.06.2012) | 16.04.1982 | |||
33 | Markus Krauss (bis 30.06.2012) | 16.09.1987 | |||
Abwehr | |||||
2 | Christian Weber (bis 30.08.2012) | 15.09.1983 | |||
3 | Juanan (bis 30.06.2012) | 27.04.1987 | |||
5 | Assani Lukimya (bis 30.06.2012) | 25.01.1986 | |||
6 | Jens Langeneke (bis 30.06.2013) | 29.03.1977 | |||
19 | Tobias Levels (ab 30.08.2011) (bis 30.06.2014) | 22.11.1986 | |||
21 | Johannes van den Bergh (bis 30.06.2013) | 21.11.1986 | |||
24 | Jeron Al-Hazaimeh (bis 22.01.2013) | 13.02.1992 | |||
31 | Kai Schwertfeger (bis 30.06.2012) | 08.09.1988 | |||
Mittelfeld | |||||
4 | Karim Aouadhi (bis 31.12.2011) | 02.05.1986 | |||
7 | Oliver Fink (bis 30.06.2020) | 06.06.1982 | |||
8 | Sascha Dum (bis 30.06.2012) | 03.07.1986 | |||
11 | Maximilian Beister (bis 30.06.2012) | 06.09.1990 | |||
13 | Adam Bodzek (bis 30.06.2024) | 07.09.1985 | |||
17 | Andreas Lambertz (bis 30.06.2015) | 15.10.1984 | |||
23 | Robbie Kruse (bis 30.06.2013) | 05.10.1988 | |||
25 | Tuğrul Erat (bis 30.06.2016) | 17.06.1992 | |||
26 | Jules Schwadorf (bis 30.06.2013) | 19.10.1992 | |||
27 | Adam Matuszczyk (ab 16.01.2012) (bis 30.06.2012) | 14.02.1989 | |||
Sturm | |||||
9 | Ranisav Jovanović (bis 30.06.2012) | 05.11.1980 | |||
10 | Ken Ilsø (bis 30.06.2013) | 02.12.1986 | |||
14 | Sandor Torghelle (bis 17.08.2011) | 05.05.1982 | |||
15 | Marco Königs (bis 30.01.2012) | 25.01.1990 | |||
16 | Wilijan Bischew Wilijan Bischew (ab 31.08.2011) (bis 30.06.2012) | 03.01.1993 | |||
18 | Thomas Bröker (bis 30.06.2012) | 22.01.1985 | |||
20 | Adriano Grimaldi (bis 31.12.2011) | 05.04.1991 | |||
28 | Timo Furuholm (ab 10.01.2012) (bis 02.01.2013) | 11.10.1987 | |||
30 | Sascha Rösler (bis 30.06.2012) | 28.10.1977 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 31.07.2011 17:30 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 25.10.2011 19:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 20.12.2011 20:30 Uhr |
4 : 5 i.E. |
Schema Vergleich |