Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Sven Köhler (bis 30.08.2015) | 24.02.1966 | ||||
Günter Weitkuhn (bis 31.12.2011) | 27.04.1925 | ||||
Co-Trainer | |||||
Dieter Strozniak (bis 30.06.2014) | 14.01.1955 | ||||
Torwart | |||||
1 | Jürgen Rittenauer (bis 30.06.2013) | 18.05.1986 | |||
13 | Darko Horvat (bis 30.06.2013) | 19.05.1973 | |||
Abwehr | |||||
2 | Jan Beneš (bis 30.06.2013) | 24.10.1982 | |||
3 | Steven Ruprecht (bis 30.06.2013) | 24.06.1987 | |||
5 | Patrick Mouaya (bis 30.06.2016) | 06.07.1984 | |||
15 | David Haider Al-Azzawe (bis 30.06.2012) | 05.06.1992 | |||
17 | Nico Kanitz (bis 30.06.2013) | 13.05.1980 | |||
19 | Tom Butzmann (bis 30.06.2012) | 04.12.1990 | |||
28 | Sören Eismann (bis 30.06.2013) | 28.06.1988 | |||
Mittelfeld | |||||
4 | Steve Finke (bis 30.06.2012) | 24.11.1987 | |||
6 | Toni Lindenhahn (bis 30.06.2021) | 15.11.1990 | |||
7 | Marco Stier (bis 30.06.2012) | 26.03.1984 | |||
10 | Anton Müller (bis 30.06.2014) | 22.10.1983 | |||
20 | Telmo Teixeira (ab 30.10.2011) (bis 17.01.2013) | 17.02.1988 | |||
22 | Marco Hartmann (bis 30.06.2013) | 25.02.1988 | |||
23 | Benjamin Boltze (bis 30.06.2012) | 24.06.1986 | |||
26 | Maik Wagefeld (bis 30.06.2014) | 25.02.1981 | |||
27 | Pavel David (bis 30.06.2012) | 17.10.1978 | |||
Sturm | |||||
9 | Michael Preuß (bis 30.06.2013) | 06.01.1984 | |||
11 | Andis Shala (bis 10.01.2013) | 15.11.1988 | |||
16 | Dennis Mast (bis 30.06.2013) | 15.02.1992 | |||
18 | Angelo Hauk (ab 19.01.2012) (bis 30.06.2013) | 28.07.1984 | |||
21 | Dennis Wegner (bis 30.06.2012) | 10.01.1991 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 30.07.2011 15:30 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |