Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Alexander Ogrinc (bis 30.06.2013) | 10.12.1968 | ||||
Trainer | |||||
Wolfgang Wolf (ab 07.12.2011) (bis 03.09.2012) | 24.09.1957 | ||||
Peter Vollmann (bis 06.12.2011) | 22.12.1957 | ||||
Co-Trainer | |||||
Michael Hartmann (bis 30.06.2013) | 11.07.1974 | ||||
Torwart | |||||
1 | Jörg Hahnel (bis 21.01.2015) | 11.01.1982 | |||
19 | Kevin Müller (bis 30.06.2013) | 15.03.1991 | |||
35 | Johannes Brinkies (bis 30.06.2012) | 20.06.1993 | |||
Abwehr | |||||
2 | Pavel Košťál (bis 30.06.2012) | 17.09.1980 | |||
3 | Matthias Holst (bis 30.06.2013) | 19.06.1982 | |||
4 | Robert Müller (bis 30.06.2012) | 12.11.1986 | |||
13 | Stephan Gusche (bis 30.06.2013) | 13.02.1990 | |||
16 | Dexter Langen (bis 30.06.2012) | 16.12.1980 | |||
20 | Peter Schyrba (bis 30.06.2012) | 17.10.1980 | |||
22 | Marek Janečka (ab 19.01.2012) (bis 30.06.2012) | 09.06.1983 | |||
25 | Sebastian Pelzer (bis 30.06.2015) | 24.09.1980 | |||
26 | Tommy Grupe (ab 05.04.2012) (bis 30.06.2012) | 29.03.1992 | |||
30 | Pelle Jensen (bis 30.06.2012) | 24.05.1992 | |||
Mittelfeld | |||||
5 | Dominic Peitz (ab 31.08.2011) (bis 30.06.2012) | 11.09.1984 | |||
5 | Sergej Evljuskin (bis 23.08.2011) | 04.01.1988 | |||
6 | Michael Wiemann (bis 30.06.2012) | 09.02.1987 | |||
7 | Mohammed Lartey (bis 30.06.2013) | 04.12.1986 | |||
8 | Kevin Pannewitz (bis 30.06.2012) | 16.10.1991 | |||
11 | Marek Mintál (bis 30.06.2012) | 02.09.1977 | |||
14 | Tom Weilandt (bis 30.06.2013) | 27.04.1992 | |||
15 | Manfred Starke (ab 01.11.2011) (bis 30.06.2012) | 21.02.1991 | |||
17 | Timo Perthel (bis 30.06.2012) | 11.02.1989 | |||
21 | Michael Blum (bis 30.06.2013) | 25.12.1988 | |||
24 | Edisson Jordanov (ab 05.02.2012) (bis 30.06.2013) | 08.06.1993 | |||
27 | Björn Ziegenbein (bis 30.06.2012) | 30.04.1986 | |||
29 | Tobias Jänicke (bis 29.08.2012) | 16.03.1989 | |||
Sturm | |||||
9 | Lucas Albrecht (bis 31.12.2012) | 09.01.1991 | |||
10 | Radovan Vujanović (bis 28.08.2011) | 18.02.1982 | |||
23 | Freddy Borg (ab 22.01.2012) (bis 30.06.2012) | 27.11.1983 | |||
28 | Marcel Schied (bis 30.06.2012) | 28.07.1983 | |||
33 | Tino Semmer (bis 30.06.2012) | 25.09.1985 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 30.07.2011 19:30 Uhr |
3 : 5 i.E. |
Schema Vergleich |