Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Christian Fiedler (bis 30.06.2013) | 27.03.1975 | ||||
Trainer | |||||
Otto Rehhagel (ab 19.02.2012) (bis 30.06.2012) | 09.08.1938 | ||||
René Tretschok (ab 12.02.2012) (bis 19.02.2012) | 23.12.1968 | ||||
Michael Skibbe (ab 01.01.2012) (bis 12.02.2012) | 04.08.1965 | ||||
Markus Babbel (bis 18.12.2011) | 08.09.1972 | ||||
Interimstrainer | |||||
Rainer Widmayer (ab 19.12.2011) (bis 21.12.2011) | 02.04.1967 | ||||
Co-Trainer | |||||
Ante Čović (ab 12.02.2012) (bis 30.06.2012) | 31.08.1975 | ||||
René Tretschok (ab 20.02.2012) (bis 30.06.2012) | 23.12.1968 | ||||
Edwin Boekamp (ab 03.01.2012) (bis 12.02.2012) | 05.02.1959 | ||||
Rainer Widmayer (bis 18.12.2011) | 02.04.1967 | ||||
Torwart | |||||
1 | Maikel Aerts (bis 30.06.2012) | 26.06.1976 | |||
21 | Sascha Burchert (bis 30.06.2014) | 30.10.1989 | |||
34 | Richard Strebinger (bis 30.06.2012) | 14.02.1993 | |||
35 | Thomas Kraft (bis 30.06.2012) | 22.07.1988 | |||
Abwehr | |||||
2 | Christian Lell (bis 30.06.2012) | 29.08.1984 | |||
4 | Roman Hubník (bis 02.09.2013) | 06.06.1984 | |||
5 | Andre Mijatović (bis 30.06.2012) | 03.12.1979 | |||
6 | Christoph Janker (bis 30.01.2015) | 14.02.1985 | |||
7 | Maik Franz (bis 30.06.2012) | 05.08.1981 | |||
14 | Sebastian Neumann (bis 30.06.2012) | 18.02.1991 | |||
22 | Felix Bastians (ab 16.01.2012) (bis 30.06.2013) | 09.05.1988 | |||
22 | Kaká (bis 30.08.2011) | 16.05.1981 | |||
24 | John Anthony Brooks (bis 30.06.2012) | 28.01.1993 | |||
27 | Alfredo Morales (bis 30.06.2013) | 12.05.1990 | |||
Mittelfeld | |||||
3 | Lewan Kobiaschwili (bis 30.06.2014) | 10.07.1977 | |||
8 | Andreas Ottl (bis 30.06.2012) | 01.03.1985 | |||
10 | Raffael (bis 26.07.2012) | 28.03.1985 | |||
12 | Ronny (bis 31.08.2016) | 11.05.1986 | |||
17 | Änis Ben-Hatira (ab 31.08.2011) (bis 30.06.2012) | 18.07.1988 | |||
18 | Peter Niemeyer (bis 03.08.2015) | 22.11.1983 | |||
20 | Patrick Ebert (bis 30.06.2012) | 17.03.1987 | |||
23 | Fanol Perdedaj (bis 02.09.2012) | 16.07.1991 | |||
26 | Nico Schulz (bis 18.08.2015) | 01.04.1993 | |||
28 | Fabian Lustenberger (bis 30.06.2019) | 02.05.1988 | |||
32 | Fabian Holland (ab 17.03.2012) (bis 30.06.2014) | 11.07.1990 | |||
Sturm | |||||
9 | Adrián Ramos (bis 30.06.2013) | 22.01.1986 | |||
11 | Tunay Torun (bis 30.06.2012) | 21.04.1990 | |||
13 | Nikita Rukavytsya (bis 30.08.2012) | 22.06.1987 | |||
16 | Rob Friend (bis 30.08.2011) | 23.01.1981 | |||
19 | Pierre-Michel Lasogga (bis 01.09.2013) | 15.12.1991 | |||
25 | Marco Djuricin (bis 30.06.2012) | 12.12.1992 | |||
33 | Abu Bakarr Kargbo (bis 30.06.2012) | 21.12.1992 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 31.07.2011 16:00 Uhr |
0 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 26.10.2011 19:00 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 21.12.2011 19:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 08.02.2012 19:00 Uhr |
0 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |