Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Carsten Wehlmann (bis 30.06.2014) | 27.06.1972 | ||||
Trainer | |||||
Thorsten Gutzeit (bis 04.06.2013) | 14.01.1966 | ||||
Co-Trainer | |||||
Jan Sandmann (bis 30.06.2014) | 03.05.1978 | ||||
Torwart | |||||
1 | Morten Jensen (bis 30.06.2013) | 20.09.1987 | |||
12 | Daniel Strähle (bis 30.06.2014) | 27.03.1991 | |||
25 | Niklas Jakusch (bis 30.06.2016) | 20.12.1989 | |||
Abwehr | |||||
2 | Kevin Schulz (bis 30.06.2012) | 01.07.1988 | |||
3 | Marco Steil (bis 30.06.2012) | 13.11.1987 | |||
4 | Aaron Berzel (bis 30.06.2012) | 29.05.1992 | |||
7 | Fynn Gutzeit (bis 30.06.2012) | 20.08.1990 | |||
8 | Christian Jürgensen (bis 30.06.2013) | 06.04.1985 | |||
18 | Kusi Kwame (bis 30.06.2012) | 09.08.1989 | |||
19 | Patrick Herrmann (bis 29.01.2019) | 16.03.1988 | |||
26 | Yannik Jakubowski (bis 30.06.2012) | 22.11.1990 | |||
30 | Dan-Patrick Poggenberg (bis 30.06.2012) | 28.03.1992 | |||
Mittelfeld | |||||
5 | Karsten Fischer (bis 30.06.2012) | 27.05.1984 | |||
6 | Sofien Chahed (bis 30.06.2012) | 22.11.1989 | |||
11 | Rafael Kazior (bis 30.06.2015) | 07.02.1983 | |||
13 | Florian Meyer (bis 30.06.2012) | 14.07.1987 | |||
17 | Fabian Wetter (bis 30.06.2012) | 30.03.1989 | |||
21 | Tim Siedschlag (bis 30.06.2020) | 26.09.1987 | |||
23 | Steve Müller (bis 30.01.2014) | 16.05.1985 | |||
28 | Deran Toksöz (bis 21.01.2014) | 21.05.1988 | |||
Sturm | |||||
9 | Jakob Sachs (bis 30.06.2012) | 07.09.1985 | |||
10 | Tim Wulff (bis 30.06.2012) | 20.06.1987 | |||
20 | Marc Heider (bis 30.06.2016) | 18.05.1986 | |||
22 | Fiete Sykora (bis 30.06.2015) | 16.09.1982 | |||
24 | Jaroslaw Lindner (bis 30.06.2015) | 28.06.1988 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 30.07.2011 19:30 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 26.10.2011 19:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 21.12.2011 19:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 07.02.2012 20:30 Uhr |
0 : 4 |
Schema Vergleich |