Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Waldemar Wrobel (bis 30.06.2014) | 02.01.1970 | ||||
Co-Trainer | |||||
Michael Dier (bis 30.06.2012) | 03.09.1966 | ||||
Torwart | |||||
1 | Dennis Lamczyk (bis 30.06.2013) | 15.02.1987 | |||
22 | Philipp Kunz (bis 30.06.2014) | 21.02.1987 | |||
23 | Robert Moewes (ab 01.01.2012) (bis 23.08.2012) | 27.02.1993 | |||
23 | Moritz Niebuhr (bis 31.12.2011) | 15.12.1990 | |||
Abwehr | |||||
2 | Kevin Lehmann (bis 30.06.2012) | 22.05.1989 | |||
4 | Dirk Jasmund (bis 30.06.2012) | 30.05.1990 | |||
5 | Sebastian Jansen (bis 30.06.2013) | 10.11.1987 | |||
11 | Vincent Wagner (bis 30.06.2014) | 05.04.1986 | |||
14 | Maik Rodenberg (bis 30.06.2014) | 29.01.1989 | |||
15 | Adrian Schneider (bis 30.06.2012) | 25.10.1991 | |||
16 | Roberto Guirino (bis 30.06.2014) | 22.01.1992 | |||
25 | Julian Dusy (bis 30.06.2012) | 12.03.1992 | |||
26 | Thomas Denker (bis 30.06.2014) | 31.01.1991 | |||
Mittelfeld | |||||
3 | Holger Lemke (bis 30.06.2014) | 22.07.1987 | |||
6 | Timo Brauer (bis 30.06.2012) | 30.05.1990 | |||
7 | Kerim Avci (bis 30.06.2013) | 16.12.1989 | |||
8 | Stefan Grummel (bis 30.06.2013) | 09.01.1990 | |||
10 | Suat Tokat (bis 30.06.2013) | 02.05.1987 | |||
13 | Kevin Grund (bis 30.06.2013) | 14.08.1987 | |||
17 | Cedric Vennemann (bis 30.06.2012) | 16.03.1990 | |||
18 | Markus Heppke (bis 30.06.2014) | 11.04.1986 | |||
24 | Maik Kuta (bis 30.06.2012) | 04.07.1990 | |||
Sturm | |||||
9 | Güngör Kaya (bis 30.06.2012) | 27.04.1990 | |||
19 | Leon Enzmann (bis 30.06.2012) | 28.10.1990 | |||
21 | Lukas Lenz (bis 15.01.2013) | 18.01.1989 | |||
27 | Marcel Schlomm (bis 30.06.2013) | 03.01.1992 | |||
30 | Benedikt Koep (bis 30.06.2014) | 01.10.1987 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 29.07.2011 20:30 Uhr |
4 : 3 i.E. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 26.10.2011 19:00 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |