Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Andreas Kronenberg (bis 30.06.2022) | 10.09.1974 | ||||
Trainer | |||||
Christian Streich (ab 30.12.2011) (bis 30.06.2024) | 11.06.1965 | ||||
Marcus Sorg (bis 29.12.2011) | 24.12.1965 | ||||
Co-Trainer | |||||
Lars Voßler (ab 29.12.2011) (bis 30.06.2024) | 09.03.1976 | ||||
Patrick Baier (bis 30.06.2014) | 24.12.1967 | ||||
Christian Streich (bis 29.12.2011) | 11.06.1965 | ||||
Torwart | |||||
1 | Oliver Baumann (bis 30.06.2014) | 02.06.1990 | |||
19 | Daniel Batz (bis 30.06.2015) | 12.01.1991 | |||
21 | Manuel Salz (bis 31.12.2011) | 06.08.1985 | |||
36 | Alexander Schwolow (bis 30.06.2013) | 02.06.1992 | |||
Abwehr | |||||
2 | Pavel Krmas (bis 30.06.2015) | 03.03.1980 | |||
3 | Felix Bastians (bis 25.01.2012) | 09.05.1988 | |||
4 | Beg Ferati (bis 30.01.2013) | 10.11.1986 | |||
5 | Heiko Butscher (bis 10.01.2012) | 28.07.1980 | |||
13 | Fallou Diagné (ab 06.01.2012) (bis 30.06.2012) | 14.08.1989 | |||
15 | Oliver Barth (bis 30.06.2012) | 06.10.1979 | |||
16 | Michael Lumb (ab 16.01.2012) (bis 30.06.2012) | 09.01.1988 | |||
20 | Andreas Hinkel (ab 06.10.2011) (bis 30.06.2012) | 26.03.1982 | |||
24 | Mensur Mujdža (bis 28.08.2016) | 28.03.1984 | |||
25 | Oliver Sorg (ab 21.01.2012) (bis 30.06.2015) | 29.05.1990 | |||
28 | Matthias Ginter (ab 21.01.2012) (bis 16.07.2014) | 19.01.1994 | |||
28 | Daniel Williams (bis 30.08.2011) | 08.03.1989 | |||
41 | Immanuel Höhn (ab 13.08.2011) (bis 30.06.2015) | 23.12.1991 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Yacine Abdessadki (bis 20.12.2011) | 01.01.1981 | |||
7 | Cédric Makiadi (bis 30.06.2013) | 23.02.1984 | |||
8 | Jan Rosenthal (bis 30.06.2013) | 07.04.1986 | |||
10 | Maximilian Nicu (bis 30.01.2012) | 25.11.1982 | |||
14 | Anton Putsila (bis 17.02.2013) | 10.06.1987 | |||
17 | Jonathan Schmid (bis 30.06.2015) | 26.06.1990 | |||
18 | Johannes Flum (bis 30.06.2013) | 14.12.1987 | |||
20 | Ivica Banović (bis 02.08.2011) | 02.08.1980 | |||
23 | Julian Schuster (bis 30.06.2018) | 15.04.1985 | |||
29 | Christian Bickel (bis 30.01.2012) | 27.01.1991 | |||
31 | Karim Guédé (ab 18.01.2012) (bis 30.06.2018) | 07.01.1985 | |||
40 | Daniel Caligiuri (bis 30.06.2013) | 15.01.1988 | |||
44 | Marc Lais (ab 01.04.2012) (bis 30.06.2012) | 04.02.1991 | |||
48 | Erich Sautner (ab 01.04.2012) (bis 30.06.2012) | 06.11.1991 | |||
Sturm | |||||
9 | Ivan Santini (ab 31.01.2012) (bis 30.06.2013) | 21.05.1989 | |||
9 | Papiss Demba Cissé (bis 16.01.2012) | 03.06.1985 | |||
11 | Garra Dembélé (bis 30.01.2013) | 21.02.1986 | |||
22 | Kisho Yano (bis 07.02.2012) | 05.04.1984 | |||
26 | Erik Jendrišek (bis 30.06.2013) | 26.10.1986 | |||
27 | Stefan Reisinger (bis 30.06.2012) | 14.09.1981 | |||
33 | Simon Brandstetter (bis 30.06.2012) | 02.05.1990 | |||
35 | Sebastian Freis (ab 17.01.2012) (bis 10.01.2015) | 23.04.1985 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 31.07.2011 14:30 Uhr |
3 : 2 |
Schema Vergleich |