Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Thomas Stratos (bis 30.06.2012) | 09.10.1966 | ||||
Co-Trainer | |||||
Marc Hunt (bis 30.06.2012) | 25.02.1963 | ||||
Torwart | |||||
1 | Marcel Hölscher | 12.06.1991 | |||
21 | Sebastian Lange (bis 30.06.2012) | 16.10.1987 | |||
31 | Florian Kapp (bis 30.06.2012) | 13.11.1987 | |||
Abwehr | |||||
2 | Christopher John (bis 30.06.2012) | 21.07.1988 | |||
3 | Benjamin Halstenberg (bis 30.06.2012) | 31.05.1986 | |||
4 | Michél Kniat (bis 30.06.2012) | 18.11.1985 | |||
8 | Uwe Schlottner (bis 30.06.2012) | 21.04.1990 | |||
11 | Mariusz Rogowski (bis 30.06.2018) | 08.11.1979 | |||
12 | Stephan Boachie (bis 30.06.2012) | 26.07.1987 | |||
15 | Hendrik Starostzik (bis 30.06.2012) | 28.03.1991 | |||
17 | Moritz Kickermann (bis 30.06.2012) | 23.01.1990 | |||
23 | Sven Höveler (bis 30.06.2013) | 14.07.1992 | |||
26 | Matthias Tietz (bis 30.06.2012) | 06.02.1990 | |||
Mittelfeld | |||||
Hakan Kocamann (bis 31.12.2011) | 03.09.1990 | ||||
6 | Carsten Strickmann (bis 30.06.2018) | 09.11.1983 | |||
10 | Lukas Krause (bis 30.06.2012) | 01.05.1985 | |||
14 | Mats Brune | 28.04.2005 | |||
16 | Mohamed Bulut (bis 30.06.2012) | 20.06.1989 | |||
19 | Marcel Leenemann (bis 30.06.2012) | 16.02.1985 | |||
20 | Robert Mainka (bis 30.06.2012) | 03.08.1982 | |||
22 | Aias Aosman (bis 31.12.2011) | 21.10.1994 | |||
Sturm | |||||
9 | Dominik Jansen (bis 30.06.2014) | 30.01.1982 | |||
14 | John Thöle (bis 30.06.2012) | 13.03.1988 | |||
18 | Marwin Studtrucker (bis 30.06.2014) | 29.04.1990 | |||
22 | Diego Rodriguez Diaz (ab 01.01.2012) (bis 30.06.2012) | 23.06.1992 | |||
24 | Soner Dayangan (bis 30.06.2014) | 17.01.1979 | |||
25 | Sandro Jurado Garcia (bis 30.06.2012) | 27.12.1992 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 31.07.2011 17:30 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |