Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Wolfgang Kellner (bis 30.06.2014) | 14.04.1963 | ||||
Trainer | |||||
Heiko Herrlich (bis 30.06.2012) | 03.12.1971 | ||||
Co-Trainer | |||||
Manuel Baum (bis 03.01.2014) | 30.08.1979 | ||||
Roman Týce (bis 30.06.2012) | 07.05.1977 | ||||
Torwart | |||||
12 | Stefan Riederer (bis 30.06.2012) | 26.12.1985 | |||
21 | Marijan Krasnic (ab 01.05.2012) (bis 30.06.2012) | 07.11.1992 | |||
22 | Korbinian Müller (bis 30.06.2013) | 06.02.1991 | |||
25 | Matthias Luginger (bis 30.06.2012) | 19.08.1990 | |||
33 | Sebastian Wolf (bis 30.06.2014) | 01.03.1993 | |||
Abwehr | |||||
3 | Alexander Winkler (bis 16.07.2013) | 26.01.1992 | |||
3 | Michael Stegmayer (bis 30.06.2012) | 12.01.1985 | |||
4 | Patrick Ziegler (bis 30.06.2012) | 09.02.1990 | |||
5 | Yasin Yilmaz (bis 30.06.2012) | 19.02.1989 | |||
17 | Jonas Hummels (bis 30.06.2016) | 05.08.1990 | |||
18 | Maximilian Drum (bis 30.06.2012) | 19.09.1991 | |||
24 | Filip Krstic (bis 30.01.2012) | 24.09.1988 | |||
26 | Michael Hefele (bis 30.06.2012) | 01.09.1990 | |||
27 | Michael Vitzthum (bis 30.06.2012) | 20.06.1992 | |||
35 | Kevin Hingerl (ab 01.11.2011) (bis 30.06.2014) | 02.09.1993 | |||
42 | Florian Bittner (ab 22.02.2012) (bis 30.06.2012) | 08.04.1991 | |||
Mittelfeld | |||||
Andreas Martin (ab 10.12.2011) (bis 30.06.2012) | 23.08.1991 | ||||
2 | Deniz Sari (bis 06.01.2012) | 29.07.1985 | |||
8 | Minorelli (bis 30.06.2012) | 31.07.1984 | |||
10 | Patrick Amrhein (bis 30.01.2012) | 20.10.1989 | |||
14 | Valentin Hauswirth (ab 17.01.2012) (bis 30.06.2012) | 28.08.1992 | |||
15 | Yannic Thiel (bis 30.06.2012) | 22.10.1989 | |||
20 | Marcel Avdic (bis 30.06.2012) | 28.02.1991 | |||
23 | Markus Schwabl (bis 30.06.2013) | 26.08.1990 | |||
30 | Sascha Bigalke (bis 30.06.2012) | 08.01.1990 | |||
32 | Alexander Buch (ab 31.08.2011) (bis 30.06.2012) | 12.05.1988 | |||
44 | Maximilian Bachl-Staudinger (ab 01.02.2012) (bis 24.07.2012) | 01.12.1990 | |||
Sturm | |||||
6 | Stephan Thee (bis 30.06.2012) | 26.07.1988 | |||
7 | Abdenour Amachaibou (bis 30.06.2012) | 22.01.1987 | |||
9 | Mijo Tunjić (bis 30.06.2012) | 24.02.1988 | |||
11 | Florian Niederlechner (bis 03.01.2013) | 24.10.1990 | |||
13 | Valonis Kadrijaj (bis 30.06.2012) | 23.03.1992 | |||
21 | Roland Sternisko (bis 30.06.2012) | 10.04.1988 | |||
28 | Ömer Kanca (bis 30.06.2012) | 24.12.1989 | |||
29 | Korbinian Vollmann (ab 31.08.2011) (bis 30.06.2012) | 27.10.1993 | |||
31 | Lennart Hasenbeck (bis 30.06.2012) | 26.12.1988 | |||
37 | Emmanuel Krontiris (ab 20.10.2011) (bis 30.08.2012) | 11.02.1983 | |||
38 | Roman Prokoph (ab 01.02.2012) (bis 30.06.2012) | 06.08.1985 | |||
39 | Janik Haberer (ab 28.01.2012) (bis 30.06.2013) | 02.04.1994 | |||
41 | Florian Rudy (ab 01.01.2012) (bis 29.01.2013) | 07.01.1989 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 31.07.2011 14:30 Uhr |
3 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 25.10.2011 19:00 Uhr |
1 : 4 |
Schema Vergleich |