Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Steffen Vogler (bis 30.06.2014) | 17.06.1966 | ||||
Trainer | |||||
Peter Vollmann (ab 16.02.2012) (bis 21.10.2013) | 22.12.1957 | ||||
Gino Lettieri (bis 15.02.2012) | 23.12.1966 | ||||
Co-Trainer | |||||
Miloslav Janovsky (bis 15.02.2012) | 06.06.1974 | ||||
Torwart | |||||
1 | Michael Gurski (bis 30.06.2014) | 21.03.1979 | |||
21 | Stefan Marinovic (bis 30.06.2012) | 07.10.1991 | |||
25 | Markus Kolke (bis 30.06.2014) | 18.08.1990 | |||
42 | Raphael Laux (bis 30.06.2012) | 22.04.1991 | |||
Abwehr | |||||
2 | Nico Herzig (bis 30.01.2015) | 10.12.1983 | |||
3 | Thorsten Barg (bis 30.06.2013) | 25.08.1986 | |||
4 | Quido Lanzaat (bis 30.06.2012) | 30.09.1979 | |||
6 | Benjamin Hübner (bis 30.06.2012) | 04.07.1989 | |||
8 | Marcus Mann (bis 30.06.2014) | 14.03.1984 | |||
16 | Daniel Döringer (bis 30.06.2014) | 26.02.1991 | |||
19 | Timo Nagy (bis 30.06.2012) | 20.04.1983 | |||
21 | Marco Jordan (bis 31.07.2011) | 05.07.1988 | |||
22 | Pascal Bieler (bis 30.06.2013) | 26.02.1986 | |||
27 | Sven Schimmel (bis 30.06.2013) | 30.07.1989 | |||
30 | Timo Becker (ab 05.11.2011) (bis 30.06.2012) | 02.07.1989 | |||
Mittelfeld | |||||
5 | Nikolas Ledgerwood (bis 30.06.2012) | 16.01.1985 | |||
7 | Marco Christ (bis 30.06.2014) | 06.11.1980 | |||
11 | Nicolas Roth (bis 30.06.2012) | 28.08.1990 | |||
15 | Zlatko Janjić (bis 30.06.2013) | 07.05.1986 | |||
18 | Leandro Guaita (ab 18.01.2012) (bis 30.06.2012) | 02.01.1986 | |||
23 | Alf Mintzel (bis 30.06.2019) | 21.12.1981 | |||
24 | Thorsten Burkhardt (bis 31.01.2013) | 21.05.1981 | |||
26 | Martin Abraham (bis 10.01.2012) | 20.09.1978 | |||
28 | Nils-Ole Book (ab 19.08.2011) (bis 30.06.2018) | 17.02.1986 | |||
29 | Philipp Albert (bis 30.06.2012) | 15.04.1990 | |||
31 | Boris Kolb (ab 01.10.2011) (bis 30.06.2012) | 12.11.1979 | |||
32 | Lars Guenther (ab 05.03.2012) (bis 30.06.2012) | 13.11.1994 | |||
34 | Milan Ivana (ab 25.01.2012) (bis 30.06.2012) | 26.11.1983 | |||
Sturm | |||||
9 | Aziz Bouhaddouz (bis 30.06.2012) | 30.03.1987 | |||
10 | Orlando Smeekes (bis 30.06.2012) | 28.12.1981 | |||
13 | Addy Menga (bis 17.09.2012) | 28.09.1983 | |||
14 | Steffen Wohlfarth (bis 31.12.2012) | 14.09.1983 | |||
17 | Panagiotis Triadis (bis 30.06.2012) | 09.09.1992 | |||
18 | Marco Sailer (bis 31.12.2011) | 16.11.1985 | |||
20 | Milad Salem (bis 30.06.2012) | 03.03.1988 | |||
30 | Sebastian Szimayer (bis 30.06.2012) | 15.05.1990 | |||
33 | Jonne Hjelm (ab 16.11.2011) (bis 01.08.2012) | 14.01.1988 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 29.07.2011 20:30 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |