Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Andreas Boll (ab 01.11.2011) (bis 21.04.2013) | 06.08.1976 | ||||
Timo Ehle (bis 31.10.2011) | 02.11.1970 | ||||
Co-Trainer | |||||
Alexander Nouri (ab 28.11.2011) (bis 21.04.2013) | 20.08.1979 | ||||
Torwart | |||||
1 | Mansur Faqiryar (bis 31.12.2014) | 03.01.1986 | |||
25 | Marco Elia (bis 30.06.2012) | 02.01.1976 | |||
26 | Christian Meyer (bis 30.06.2012) | 01.03.1987 | |||
28 | Nils Reinke (bis 30.06.2012) | 23.05.1988 | |||
Abwehr | |||||
Sebastian Sonnenberger (bis 30.06.2012) | 22.01.1991 | ||||
2 | Nicolas Ludwig (bis 30.06.2012) | 29.04.1992 | |||
3 | Alexander Dreher (bis 30.06.2012) | 18.02.1991 | |||
4 | Robert Littmann (bis 30.06.2012) | 02.02.1986 | |||
5 | Tim Petersen (bis 30.06.2014) | 03.03.1986 | |||
6 | Peer Wegener (bis 30.06.2014) | 08.03.1989 | |||
21 | Tillmann Koch (bis 30.06.2012) | 21.05.1988 | |||
Mittelfeld | |||||
4 | Claude Videgla (ab 01.01.2012) (bis 30.06.2013) | 14.05.1990 | |||
7 | Christian Thölking (ab 01.01.2012) (bis 30.06.2014) | 02.04.1981 | |||
7 | Jan Löhmannsröben (bis 30.06.2012) | 21.04.1991 | |||
8 | Nick Köster (bis 30.06.2013) | 27.09.1991 | |||
10 | Mehmet Ari (bis 31.12.2011) | 02.06.1991 | |||
13 | Abdullah Basdas (bis 30.06.2012) | 01.09.1992 | |||
14 | Nermin Becovic (bis 30.06.2012) | 05.12.1990 | |||
17 | Fabian Burdenski (bis 22.01.2012) | 23.09.1991 | |||
18 | Julian Harings (bis 31.12.2012) | 29.12.1990 | |||
19 | Mustafa Azadzoy (bis 30.06.2013) | 24.07.1992 | |||
20 | Jascha Stern (bis 30.06.2013) | 05.03.1991 | |||
Sturm | |||||
Theodor Koch (bis 30.06.2012) | 04.07.1990 | ||||
9 | Marco Prießner (bis 30.06.2012) | 08.03.1992 | |||
11 | Sebastian Ferrulli (bis 30.06.2013) | 07.03.1984 | |||
14 | Julian Lüttmann (ab 01.10.2011) (bis 30.06.2013) | 19.04.1982 | |||
19 | Mehmet-Ali Fidan (bis 18.08.2012) | 22.07.1990 | |||
22 | Niklas Fasshauer (ab 01.01.2012) (bis 30.06.2013) | 29.06.1989 | |||
22 | Patrick Degen (bis 30.06.2012) | 30.04.1989 | |||
32 | Alexander Tschalumjan (bis 30.06.2012) | 23.10.1990 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 30.07.2011 15:30 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |