Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Andreas Hilfiker (bis 30.06.2014) | 11.02.1969 | ||||
Trainer | |||||
Felix Magath (bis 25.10.2012) | 26.07.1953 | ||||
Co-Trainer | |||||
Bernd Hollerbach (bis 25.10.2012) | 08.12.1969 | ||||
Pierre Littbarski (bis 30.06.2012) | 16.04.1960 | ||||
Torwart | |||||
1 | Diego Benaglio (bis 30.06.2017) | 08.09.1983 | |||
12 | André Lenz (bis 30.06.2012) | 19.11.1973 | |||
35 | Marwin Hitz (bis 30.06.2013) | 18.09.1987 | |||
Abwehr | |||||
2 | Patrick Ochs (bis 30.08.2012) | 14.05.1984 | |||
3 | Felipe (ab 05.01.2012) (bis 21.01.2013) | 07.08.1987 | |||
3 | Arne Friedrich (bis 18.09.2011) | 29.05.1979 | |||
4 | Marcel Schäfer (bis 01.03.2017) | 07.06.1984 | |||
16 | Sotirios Kyrgiakos (ab 22.08.2011) (bis 30.01.2012) | 23.07.1979 | |||
17 | Alexander Madlung (bis 30.06.2013) | 11.07.1982 | |||
19 | Peter Pekarík (bis 30.08.2011) | 30.10.1986 | |||
23 | Marco Russ (ab 16.07.2011) (bis 03.01.2013) | 04.08.1985 | |||
25 | Chris (ab 31.08.2011) (bis 29.07.2012) | 25.08.1978 | |||
26 | Hrvoje Čale (ab 22.08.2011) (bis 23.01.2013) | 04.03.1985 | |||
31 | Robin Knoche (bis 04.08.2020) | 22.05.1992 | |||
34 | Ricardo Rodríguez (ab 13.01.2012) (bis 30.06.2017) | 25.08.1992 | |||
34 | Simon Kjær (bis 30.08.2011) | 26.03.1989 | |||
36 | Bjarne Thoelke (bis 30.06.2012) | 11.04.1992 | |||
39 | Michael Schulze (bis 28.01.2013) | 13.01.1989 | |||
Mittelfeld | |||||
5 | Ja-Cheol Koo (bis 30.01.2012) | 27.02.1989 | |||
6 | Slobodan Medojević (ab 02.01.2012) (bis 30.08.2014) | 20.11.1990 | |||
6 | Alexander Hleb (bis 31.12.2011) | 01.05.1981 | |||
7 | Josué (bis 20.03.2013) | 19.07.1979 | |||
8 | Vieirinha (ab 03.01.2012) (bis 31.08.2017) | 24.01.1986 | |||
8 | Thomas Kahlenberg (bis 04.01.2012) | 20.03.1983 | |||
10 | Thomas Hitzlsperger (ab 17.08.2011) (bis 30.06.2012) | 05.04.1982 | |||
11 | Hasan Salihamidžić (bis 30.06.2012) | 01.01.1977 | |||
13 | Makoto Hasebe (bis 01.09.2013) | 18.01.1984 | |||
14 | Tolga Ciğerci (bis 01.01.2012) | 23.03.1992 | |||
15 | Christian Träsch (ab 25.07.2011) (bis 30.08.2017) | 01.09.1987 | |||
20 | Petr Jiráček (ab 01.01.2012) (bis 27.08.2012) | 02.03.1986 | |||
22 | Mateusz Klich (bis 30.01.2013) | 13.06.1990 | |||
27 | Maximilian Arnold (ab 01.10.2011) | 27.05.1994 | |||
28 | Ibrahim Sissoko (ab 05.01.2012) (bis 30.06.2012) | 29.11.1991 | |||
28 | Diego (bis 30.08.2011) | 28.02.1985 | |||
29 | Jan Polák (bis 30.06.2014) | 14.03.1981 | |||
30 | Yohandry Orozco (bis 30.06.2013) | 19.03.1991 | |||
32 | Sebastian Schindzielorz (bis 30.06.2012) | 21.01.1979 | |||
37 | Ferhan Hasani (ab 02.01.2012) (bis 02.09.2013) | 18.06.1990 | |||
Sturm | |||||
6 | Tuncay Şanlı (bis 11.08.2011) | 16.01.1982 | |||
9 | Srđan Lakić (bis 30.01.2012) | 02.10.1983 | |||
18 | Mario Mandžukić (bis 30.06.2012) | 21.05.1986 | |||
19 | Rasmus Jönsson (ab 29.08.2011) (bis 28.01.2013) | 27.01.1990 | |||
21 | Kevin Scheidhauer (bis 30.06.2013) | 13.02.1992 | |||
24 | Ashkan Dejagah (bis 30.08.2012) | 05.07.1986 | |||
33 | Patrick Helmes (bis 31.08.2013) | 01.03.1984 | |||
40 | Sebastian Polter (bis 30.06.2012) | 01.04.1991 | |||
44 | Giovanni Sio (ab 04.01.2012) (bis 09.07.2012) | 31.03.1989 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 29.07.2011 20:30 Uhr |
3 : 2 |
Schema Vergleich |