Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Adam Matysek (bis 30.06.2014) | 01.09.1968 | ||||
Trainer | |||||
Michael Wiesinger (ab 24.12.2012) (bis 07.10.2013) | 27.12.1972 | ||||
Dieter Hecking (bis 21.12.2012) | 12.09.1964 | ||||
Co-Trainer | |||||
Armin Reutershahn (bis 07.10.2013) | 01.03.1960 | ||||
Dirk Bremser (bis 21.12.2012) | 01.10.1965 | ||||
Torwart | |||||
1 | Raphael Schäfer (bis 30.06.2017) | 30.01.1979 | |||
22 | Patrick Rakovsky (bis 30.06.2017) | 02.06.1993 | |||
30 | Alexander Stephan (bis 30.06.2014) | 15.09.1986 | |||
36 | Max Nawe (ab 27.10.2012) (bis 30.06.2013) | 20.01.1995 | |||
37 | Benjamin Uphoff (ab 03.11.2012) (bis 30.06.2013) | 08.08.1993 | |||
Abwehr | |||||
3 | Per Nilsson (bis 30.06.2014) | 15.09.1982 | |||
4 | Marcos Marcos António (bis 30.06.2014) | 25.05.1983 | |||
15 | Timm Klose (bis 30.06.2013) | 09.05.1988 | |||
19 | Noah Korczowski (bis 29.01.2014) | 08.01.1994 | |||
21 | Marvin Plattenhardt (bis 30.06.2014) | 26.01.1992 | |||
24 | Berkay Dabanlı (ab 24.01.2013) (bis 30.06.2014) | 27.06.1990 | |||
25 | Javier Pinola (bis 30.06.2015) | 24.02.1983 | |||
26 | Timothy Chandler (bis 30.06.2014) | 29.03.1990 | |||
Mittelfeld | |||||
2 | Timmy Simons (bis 30.06.2013) | 11.12.1976 | |||
5 | Hanno Balitsch (bis 30.06.2014) | 02.01.1981 | |||
7 | Markus Feulner (bis 30.06.2014) | 12.02.1982 | |||
10 | Timo Gebhart (bis 30.01.2016) | 12.04.1989 | |||
13 | Hiroshi Kiyotake (bis 24.07.2014) | 12.11.1989 | |||
14 | Róbert Mak (bis 19.07.2014) | 08.03.1991 | |||
16 | Sebastian Gärtner (ab 11.05.2013) (bis 30.06.2013) | 03.02.1993 | |||
17 | Mike Frantz (bis 30.06.2014) | 14.10.1986 | |||
18 | Almog Cohen (bis 03.02.2013) | 01.09.1988 | |||
20 | Muhammed Ildiz (ab 31.01.2013) (bis 24.01.2014) | 14.05.1991 | |||
23 | Adam Hloušek (bis 30.06.2014) | 20.12.1988 | |||
24 | Wilson Kamavuaka (bis 29.08.2012) | 29.03.1990 | |||
28 | Mu Kanazaki (ab 01.01.2013) (bis 01.09.2013) | 16.02.1989 | |||
31 | Julian Wießmeier (bis 28.08.2012) | 04.11.1992 | |||
35 | Philipp Klement (bis 08.01.2013) | 09.09.1992 | |||
39 | Niklas Stark (ab 22.01.2013) (bis 30.06.2013) | 14.04.1995 | |||
Sturm | |||||
8 | Sebastian Polter (bis 30.06.2013) | 01.04.1991 | |||
9 | Tomáš Pekhart (bis 30.06.2014) | 26.05.1989 | |||
29 | Roussel Ngankam (bis 30.06.2013) | 15.09.1993 | |||
33 | Alexander Esswein (bis 03.01.2014) | 25.03.1990 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 19.08.2012 14:30 Uhr |
3 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |